Entreprise : SASA INDUSTRIE - SIREN 387 757 214
Identité
(Entreprise radiée le 26/06/2017)
Dénomination
SASA INDUSTRIE
SIREN (siège)
387 757 214
Date d'immatriculation au RNE
15/11/1996
Date de fin de la personne morale
14/11/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
6216255 EUR
Adresse du siège
RTE DE POMMEREUIL 59360 LE CATEAU-CAMBRESIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE N 1
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUSSEMART RUDY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Fresnoy-le-Grand
Dénomination
K P M G AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marcq en baroeul Cedex
Dénomination
Groupe Sasa Demarle
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Le cateau Cambrésis
Dénomination
SALUSTRO REYDEL SA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Puteaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/05/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/10/1996
Siret
38775721400037
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières Exploitation d'immeubles dépôt exploitation de brevets et marques.
Adresse
RTE Zone Industrielle N° 1
59360 , Le cateau Cambrésis - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE N 1
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/05/1992
Siret
38775721400011
Code APE
741J
Adresse
57 QUAI DE GRENELLE
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR TETEM
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/10/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/1994
Siret
38775721400029
Code APE
741J
Adresse
34 BD HAUSSMANN
75009 , PARIS 9 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3270
Date d'ajout
26/06/2017
Description
Radiation du RCS le 26/06/2017 avec effet au 24/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3245
Date d'ajout
22/06/2017
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 24/05/2017 Décision de l'associé unique en date du 24/05/2017 Dénomination de l'associé unique : SASA HOLDING & MANAGEMENT - Rcs : 493 439 954 Journal d'annonces légales : NORD ECLAIR en date du 24/05/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1237
Date d'ajout
27/07/1999
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL DE 27 841 000 FRS EN 4 244 000.09 EUROS ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL QUI PASSE DE 4 244 333.09 EUROS A 4 176 150 EU- ROS, A COMPTER DU 03.06.99
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
TRANSFERT DE PARIS (RCS 92 D 01467) ; DEBUT D'ACTIVITE A PARIS LE : 08.05. 92 ; DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE DU TC DE PARIS NO 008636 DU 12.06.92 ; PUBLICATION : JOURNAL LES PETITES AFFICHES DU 27.05. 92.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).