Entreprise : SCEA DE LA FAYE - SIREN 387 663 313
Identité
Dénomination
SCEA DE LA FAYE
SIREN (siège)
387 663 313
Date d'immatriculation au RNE
17/06/1992
Début d’activité
11/08/1962
Date de fin de la personne morale
16/06/2091
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
propriété, administration ou exploitation par bail location ou autre d'une entière propriété rurale.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1097.63 EUR
Adresse du siège
CHATEAU DE LA FAYE 24290 AURIAC-DU-PERIGORD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAMELIN DOMINIQUE , MARIE , CHANTAL
Nom d'usage
DURUY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
MONEGIER DU , SORBIER , MONIQUE , MARIE
Nom d'usage
HAMELIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1930
Commune de résidence
LA MULATIERE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/08/1962
Siret
38766331300014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
propriété, administration ou exploitation par bail location ou autre d'une entière propriété rurale.
Autres Activités
propriété, administration ou exploitation par bail location ou autre d'une entière propriété rurale.
Adresse
CHATEAU DE LA FAYE
24290 , AURIAC-DU-PERIGORD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Sarlat ainsi que les dossiers d'inscriptions de suretés et privilèges, concernant les entreprises situées dans le ressort des cantons de Montignac et Terrasson ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Périgueux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Périgueux décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/06/1992
Description
(Divers) Historique : JOURNAL D'ANNONCES LEGALES DE CONSTITUTION : LE COURRIER FRANCAIS DU 17.04.1992 A COMPTER DU 10.01.1998 : ANCIEN CAPITAL : 100 000,00 F NOUVEAU CAPITAL : 7 200,00 F
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).