Entreprise : LES MOUETTES - SIREN 387 615 776
Identité
Dénomination
LES MOUETTES
SIREN (siège)
387 615 776
Date d'immatriculation au RNE
27/01/1993
Début d’activité
08/10/2021
Date de fin de la personne morale
26/01/2043
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Propriété, gestion, disposition de tous immeubles et de toutes valeurs mobilières ou titre de participation.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
3040 EUR
Adresse du siège
95 CRS DE VERDUN 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PELISSIER ASTRID , CLAIRE , YVETTE
Nom d'usage
LEROY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1978
Commune de résidence
L'Isle-sur-la-Sorgue
Nom, Prénom(s)
PELISSIER BERTRAND , JEAN , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
Malataverne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/10/2021
Siret
38761577600037
Enseigne
LES MOUETTES (SCI...)
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La société a pour objet : - la propriété, la gestion et la disposition de tous immeubles et de toutes valeurs mobilières ou titre de participation
Autres Activités
La société a pour objet : - la propriété, la gestion et la disposition de tous immeubles et de toutes valeurs mobilières ou titre de participation
Adresse
95 CRS DE VERDUN
84800 , L'ISLE-SUR-LA-SORGUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/10/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/03/1992
Siret
38761577600029
Enseigne
LES MOUETTES (SCI...)
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
4 CHE DES GRANDS PRES
26230 , GRIGNAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/10/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/03/1992
Siret
38761577600011
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
56 CRS VICTOR HUGO
84600 , VALREAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
947
Date d'ajout
15/01/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Romans par suite du transfert du siege social 56 Cours Victor Hugo 84600 VALREAS au 4 Chemin des Grands Prés 26230 GRIGNAN à compter du 19/10/2020 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Romans le 14/01/2021 sous le numéro A2021/000386)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 20 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 048.98 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).