Entreprise : SCP DES DOCTEURS LOAS ET BOURGES, SOCIETE EN LIQUIDATION - SIREN 387 594 807
Identité
(Entreprise radiée le 23/08/2021)
Dénomination
SCP DES DOCTEURS LOAS ET BOURGES, SOCIETE EN LIQUIDATION
SIREN (siège)
387 594 807
Date d'immatriculation au RNE
01/07/1992
Fermeture de l'établissement - 38759480700019
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2015
Date de fin de la personne morale
30/06/2042
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP de médecins
Capital social
79273.49 EUR
Adresse du siège
4 RUE DU STADE 35580 GOVEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAUTREL CAROLE
Nom d'usage
GLEZ
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Rennes CEDEX 2
Nom, Prénom(s)
LOAS FRANCOIS , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Goven
Nom, Prénom(s)
BOURGES LAURENT , MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Goven
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2015
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/02/1992
Siret
38759480700019
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
médecins omnipraticiens (exercice en commun pär ses membres de leur profession de) (début : 03.02.1992)
Adresse
4 RUE 4 Rue du Stade
35580 , Goven - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25050
Date d'ajout
23/08/2021
Description
Radiation d'office du RCS de Rennes le 23/08/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
84951
Date d'ajout
30/09/2015
Description
Dissolution à compter du 31.07.2015 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 11.03.2015 siège de la liquidation 4 rue du Stade 35580 GOVEN parution de la publicité légale Terra du 25.09.2015
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).