Entreprise : CONTACT DISTRIBUTION - SIREN 387 568 645
Identité
Dénomination
CONTACT DISTRIBUTION
SIREN (siège)
387 568 645
Date d'immatriculation au RNE
06/08/1996
Date de fin de la personne morale
05/08/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
2000 RTE DES LUCIOLES 06560 VALBONNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARISTOTE A ALGORITHMES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DYS LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Le Cannet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/03/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1996
Siret
38756864500031
Code APE
741J
Adresse
2000 RTE DES LUCIOLES
06560 , VALBONNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARISTOTE A ALGORITHMES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/03/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1996
Siret
38756864500023
Enseigne
COMPAGNIE EUROPEENNE DE TELECOMMUNICATION
Code APE
722Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
IMPORTATION EXPORTATION ACHAT VENTE COMMERCIALISATION DE TOUT PRODUIT OU SERVICE DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE TELEMATIQUE ELECTRONIQUE
Adresse
1737 CHE FONT DE CINE 1737 CH DE ST BERNARD
06220 , Vallauris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FONT DE CINE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/05/1992
Siret
38756864500015
Enseigne
CIE EUROPEENNE DE TELECOMMUNICATION
Code APE
722Z
Adresse
BD DE BEAUBOURG
77183 , CROISSY-BEAUBOURG - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA ACTIPOLE - LOT 20
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3193
Date d'ajout
09/05/2005
Description
Jugement JUGEMENT RENDU PAR LE GREFFE TC DE MEAUX NOMMANT LA SELARL PHILIPPE GARNIER & SOPHIE GUILLOUET EN LA PERSONNE DE MAITRE PHILIPPE GARNIER 55 UE ARISTIDE BRIAND 77100 MEAUX EN REMPLACEMENT DE MAITRE PHILIPPE GARNIER EN QUELITE DE COMMISSAIRE EXECUTION DU PLAN. Date d'effet : 18/04/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1325
Date d'ajout
02/03/1999
Description
(Procédures collectives) A COMPTER DU 22/02/99 JUGEMENT RENDU PAR LE TC MEAUX PROCEDANT AU REMPLACEMENT DE MR QUINIOU JEAN LOUIS EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT PAR MR VANNIER DIDIER
Numéro d'observation
1630
Date d'ajout
16/03/1998
Description
Liquidation judiciaire sur résolution de plan A COMPTER DU 09/03/98 JUGEMENT RENDU PAR LE TC GRASSE CONSTATANT LA CADUCITE DU PLAN DE REDRESSEMENT HOMOLOGUE PAR JUGEMENT DU TC MEAUX LE 09.12.96 ET OUVRANT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE Date d'effet : 09/03/1998
Numéro d'observation
110
Date d'ajout
07/01/1997
Description
(Procédures collectives) A COMPTER DU 09/12/96 JUGEMENT RENDU PAR LE TC MEAUX PRONONCANT L'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT AVEC CONTINUATION
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
JGT TC MEAUX 15.4.96 PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE - JUGES COMMISSAIRES : MRS KEMP J ET QUINIOU JL- REPRESENTANT CREANCIERS : ME GARNIER PH 55 RUE A BRIAND 77100 MEAUX- DATE CESSATION PAIEMENTS : 15.4.96- JGT TC MEAUX 17.6.96 RENOUVELLEMENT PERIODE OBSERVATION JUSQU'AU 15.10.96- JGT TC MEAUX 7.10.96 RENOUVELLEMENT PERIODE OBSERVATION JUSQU'AU 15.12.96- JUGEMENT RENDU PAR LE TC MEAUX LE 09.12.96 PRONONCANT L'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT AVEC CONTINUATION COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : ME GARNIER PHILIPPE JGT TC GRASSE 9.3.98 CONSTATANT LA CADUCITE DU PLAN DE REDRESSEMENT HOMOLOGUE PAR JGT DU TC MEAUX LE 9.12.96 ET OUVRANT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE - LIQUIDATEUR : ME P GARNIER BT A AV DE TOURNAMY 06250 MOUGINS- DATE CESSATION PAIEMENTS : 3.3.98- JGT TC MEAUX 22.2.1999 PROCEDANT AU REMPLACEMENT DED MR QUINIOU JL JUGE COMMISSAIRE PAR MR VANNIER D- JUGEMENT RENDU PAR LE GREFFE TC EN DATE DU 18.04.2005 NOMMANT AVEC EFFET AU 18.04.2005 LA SELARL PHILIPPE GARNIER & SOPHIE GUILLOUET EN LA PERSONNE DE MAITRE PHILIPPE GARNIER 55 RUE ARISTIDE BRIAND 77100 MEAUX EN REMPLACEMENT DE MAITRE PHILIPPE GARNIER EN QUALITE DE COMMISSAIRE EXECUTION DU PLAN.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).