Entreprise : SCI DU PONT DES RYCES - SIREN 387 546 252
Identité
(Entreprise radiée le 05/02/2021)
Dénomination
SCI DU PONT DES RYCES
SIREN (siège)
387 546 252
Date d'immatriculation au RNE
02/06/1992
Fermeture de l'établissement - 38754625200017
- Date d'effet de la fermeture : 17/09/2020
Date de fin de la personne morale
01/06/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
143302.08 EUR
Adresse du siège
LE PONT DES RYCES 16250 COTEAUX-DU-BLANZACAIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Blanzac-Porcheresse
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOINET JEAN-PIERRE , YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Saint-Aulais-la-Chapelle
Nom, Prénom(s)
VIGNERON MARIE-CLAUDINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Blanzac-Porcheresse
Nom, Prénom(s)
CERF THIERRY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Pérignac
Nom, Prénom(s)
PARTHENAY PASCAL , REGIS , CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Blanzac-Porcheresse
Nom, Prénom(s)
BALESTRAT REMY , BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Blanzac-Porcheresse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/05/1992
Siret
38754625200017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LE PONT DES RYCES
16250 , COTEAUX-DU-BLANZACAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1452
Date d'ajout
05/02/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 17/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/10/2020
Description
Dissolution à compter du 17/09/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 17/09/2020, liquidateur : BOINET Jean-Pierre Yves, siège de la liquidation : 2Bis Rue du Pont des Ryces Blanzac-Porcheresse 16250 Coteaux-du-Blanzacais, parution de la publicité légale : Le Courrier Français en date du 25/09/2020 et rectificatif le 16/10/2020
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).