Entreprise : VERGER DE LA HANERE - SIREN 387 540 131
Identité
(Entreprise radiée le 14/12/2017)
Dénomination
VERGER DE LA HANERE
SIREN (siège)
387 540 131
Date d'immatriculation au RNE
21/05/1992
Fermeture de l'établissement - 38754013100019
- Date d'effet de la fermeture : 31/10/2017
Date de fin de la personne morale
20/05/2091
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
107250 EUR
Adresse du siège
LA HANERE 49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CROISE ELODIE
Nom d'usage
LARDEUX
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Commune de résidence
SEGRE-EN-ANJOU BLEU
Nom, Prénom(s)
LARDEUX ANTOINE , VINCENT , JEAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1980
Commune de résidence
SEGRE-EN-ANJOU BLEU
Nom, Prénom(s)
MAURICE RENAN , YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
SEGRE-EN-ANJOU BLEU
Nom, Prénom(s)
ROUART SABINE , ELISABETH , ANTOINETTE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
SEGRE-EN-ANJOU BLEU
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/1992
Siret
38754013100019
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exercice d'activités biologiques .
Adresse
la Hanere
49500 , Sègre - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Aviré
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15237
Date d'ajout
24/10/2016
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/10/2016 Liquidateur : LARDEUX Antoine, Vincent, Jean et MAURICE Renan, Yves Le siège de la liquidation est fixé à : la Hanere 49500 Aviré Journal d'annonces légales : ANJOU AGRICOLE en date du 21/10/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10773
Date d'ajout
03/12/2007
Description
Augmentation de capital à compter du 01/09/2007 Ancien : 57930,63 EUR Nouveau : 72150 EUROS AU CAPITAL MINIMUM DE 45000 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/09/2007 : Nouveau : LARDEUX Elodie, CO-GÉRANT ASSOCIÉ Changement de qualité : LARDEUX Jean-Louis, CO-GÉRANT devient CO-GÉRANT ASSOCIÉ Changement de qualité : LARDEUX Dominique, CO-GÉRANT devient CO-GÉRANT ASSOCIÉ Changement de qualité : LARDEUX Marie-Agnès, CO-GÉRANT devient CO-GÉRANT ASSOCIÉ Changement de qualité : LARDEUX Antoine, CO-GÉRANT devient CO-GÉRANT ASSOCIÉ
Numéro d'observation
7786
Date d'ajout
06/10/2004
Description
NOMINATION DE MR LARDEUX ANTOINE EN QUALITE DE CO GERANT Date d'effet : 01/09/2004
Numéro d'observation
1664
Date d'ajout
22/01/2003
Description
DEMISSION DE SES FONCTIONS DE COGERANT DE MR DOINEAU (JEAN PAUL) MODIFICATION DE L ADRESSE PERSONNELLE DE MR LARDEUX (DOMINIQUE) A COMPTER DU 6 JUILLET 1996 Date d'effet : 31/08/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 380 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 57 930.63 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).