Entreprise : SCI LE PONANT - SIREN 387 525 462
Identité
(Entreprise radiée le 03/12/2018)
Dénomination
SCI LE PONANT
SIREN (siège)
387 525 462
Date d'immatriculation au RNE
22/05/1992
Fermeture de l'établissement - 38752546200017
- Date d'effet de la fermeture : 06/07/2000
Fermeture de l'établissement - 38752546200025
- Date d'effet de la fermeture : 30/09/2018
Date de fin de la personne morale
21/05/2042
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
LA COTE COUZON 42320 SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LENOIR CATHERINE , DENISE , GERMAINE
Nom d'usage
ROUSSON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Saint-Christo-en-Jarez
Nom, Prénom(s)
ROUSSON MARC , MARIE , GERMAIN , MARCEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
Saint-Christo-en-Jarez
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/07/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/05/1992
Siret
38752546200017
Code APE
702C
Adresse
7 RUE LOUIS BLANCHARD
42290 , SORBIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/07/2000
Siret
38752546200025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LA COTE COUZON
42320 , SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/015779
Date d'ajout
03/12/2018
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 30/09/2018 - Siège de la liquidation : La Côte Couzon 42320 SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ - Publicité dans un journal d'annonces légales : Paysans de la Loire du 23/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/015786
Date d'ajout
03/12/2018
Description
Radiation en date du 03/12/2018 - Clôture des opérations de liquidation 30/09/2018 (Assemblée générale en date du 30/09/2018).
Numéro d'observation
F18/015779
Date d'ajout
03/12/2018
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/09/2018
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
22/05/1992
Description
Historique des observations depuis le 22/05/1992 : Mention du 25/07/2000 : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL à compter du 6.7.2000 ANCIEN SIEGE : - 42290 SORBIERS - 7 RUE LOUIS BLANCHARD
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).