Entreprise : SCI ILL - SIREN 387 521 768
Identité
Dénomination
SCI ILL
SIREN (siège)
387 521 768
Date d'immatriculation au RNE
19/05/1992
Début d’activité
16/04/1992
Date de fin de la personne morale
18/05/2042
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location d'immeubles acquisition, propriété, exploitation par bail,location ou autrement d'un immeuble.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
31 RUE DE LA PRESQU'ILE 59870 MARCHIENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LARDE FREDERIQUE
Nom d'usage
MOSIO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Roost-Warendin
Nom, Prénom(s)
LARDE JEAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Chéreng
Nom, Prénom(s)
LARDE ANNE
Nom d'usage
ROUSSEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Lambersart
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/04/1992
Siret
38752176800029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location d'immeubles acquisition, propriété, exploitation par bail,location ou autrement d'un immeuble.
Autres Activités
Location d'immeubles acquisition, propriété, exploitation par bail,location ou autrement d'un immeuble.
Adresse
31 RUE DE LA PRESQU'ILE
59870 , MARCHIENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
16/04/1992
Siret
38752176800011
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de logements
Adresse
17 PL CHARLES DE GAULLE
59870 , MARCHIENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
826
Date d'ajout
13/03/2007
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 22/08/2006 : Ancienne adresse : 17 Pl. Charles de Gaulle 59870 Marchiennes Nouvelle adresse : Transfert du siège social à compter du 22/08/2006 : Ancienne adresse : 17 Pl. Charles de Gaulle 59870 Marchiennes Nouvelle adresse : 31 rue de la presqu'île 59870 Marchiennes
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
295
Date d'ajout
23/01/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 22/08/2006 : Nouveau : Mosio Frédérique, associé société civile Nouveau : Roussel Anne, associé société civile Nouveau : Lardé jean, associé société civile Modifié : Lardé Daniel Henri Alfred, gérant(e) (coordonnées personnelles)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).