Entreprise : CUMA DU LITTORAL - SIREN 387 485 774
Identité
(Entreprise radiée le 20/08/2021)
Dénomination
CUMA DU LITTORAL
SIREN (siège)
387 485 774
Date d'immatriculation au RNE
16/06/1992
Date de fin de la personne morale
15/06/2042
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Capital minimum
16171.79 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA SERPENTINE 62370 OFFEKERQUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CODRON STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Guemps
Nom, Prénom(s)
MASSET SERGE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1935
Commune de résidence
Offekerque
Nom, Prénom(s)
GORAIN STEPHANE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Guemps
Nom, Prénom(s)
LEUILLOT JEAN , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Offekerque
Nom, Prénom(s)
PARIS PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Offekerque
Nom, Prénom(s)
PARIS JEAN
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Offekerque
Nom, Prénom(s)
MONTHUIT JEROME , JACQUES , BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Nouvelle-Église
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/04/1992
Siret
38748577400013
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
mise à la disposition de matériels de machines et d équipements agricoles
Adresse
RUE RUE de la Serpentine
62370 , Offekerque - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10369
Date d'ajout
20/08/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 08/07/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/10/2020
Description
Dissolution à compter du 30/11/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 27/08/2020, liquidateurs : GORAIN Stéphane, MONTHUIT Jérôme Jacques Bernard, siège de la liquidation : Rue de la Serpentine 62370 Offekerque, parution de la publicité légale : Terres et Territoires en date du 04/09/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Greffe précédent : 6204 (SAINT OMER).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).