Entreprise : ENERGY DECHET - SIREN 387 481 633
Identité
(Entreprise radiée le 13/12/2019)
Dénomination
ENERGY DECHET
SIREN (siège)
387 481 633
Date d'immatriculation au RNE
06/01/1993
Fermeture de l'établissement - 38748163300015
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/1994
Fermeture de l'établissement - 38748163300023
- Date d'effet de la fermeture : 09/02/2018
Date de fin de la personne morale
05/01/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
30490 EUR
Adresse du siège
RTE DES 4 VENTS 18000 BOURGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECERF BRUNO
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Orvault
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/02/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
38748163300023
Code APE
3821Z - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Activité principale
Traitement et élimination des déchets non dangereux
Adresse
RTE DES 4 VENTS
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/02/1992
Siret
38748163300015
Code APE
900B
Adresse
11 AV DUBONNET
92400 , COURBEVOIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOUBLON
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7041
Date d'ajout
13/12/2019
Description
Radiation du RCS le 13/12/2019 avec effet au 02/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1699
Date d'ajout
03/04/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 09/02/2018 Liquidateur : LECERF Bruno Le siège de la liquidation est fixé à : 137 - 141 route des 4 Vents 18000 Bourges Journal d'annonces légales : L'ECHO DU BERRY en date du 22/03/2018 et rectificatif de la date de parution dans le journal l'écho du berry en date du 19/04/2018 Mise en sommeil de la société à compter du 09/02/2018
Numéro d'observation
3321
Date d'ajout
13/08/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/07/2010 : Partant : SAS SAS SOCCOIM représentée par CHATENDEAU Christophe, Gérant(e) Nouveau : SAS SOCCOIM SAS représentée par PEYROUTET GILLES, Gérant(e)
Numéro d'observation
4462
Date d'ajout
02/11/2006
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 02/10/2006 : PARTANT : SOCIETE ORLEANAISE DE COMBUSTIBLES ET DE COLLECTE D'ORDURES INDUSTRIELLES ET MENAGERES REPRESENTEE PAR LEBERTOIS PATRICK, GÉRANT(E) NOUVEAU : SAS SAS SOCCOIM REPRESENTEE PAR CHATENDEAU CHRISTOPHE, GÉRANT(E)
Numéro d'observation
3526
Date d'ajout
10/09/2004
Description
Changement de gérant ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30.07.04 A COMPTER DU 30.7.4 NOMINATION DE LA SOCCOIM REPRESENTEE PAR MR LEBERTOIS PATRICK EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE LA SOCIETE OTVB REPRESENTEE PAR MR LECERF BRUNO DEMISSIONNAIRE Date d'effet : 30/07/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).