Entreprise : LE SULKY - SIREN 387 471 378
Identité
Dénomination
LE SULKY
SIREN (siège)
387 471 378
Date d'immatriculation au RNE
25/05/1992
Date de fin de la personne morale
24/05/2052
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
19 BD DES TALARDS 35400 SAINT-MALO FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TREVILLY YANNICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
ST-MALO
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/09/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/05/1992
Siret
38747137800019
Enseigne
LE SULKY
Code APE
553A
Origine du fonds
Création
Activité principale
BAR - BRASSERIE - PMU - JEUX
Adresse
19 BD DES TALARDS
35400 , SAINT-MALO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3134
Date d'ajout
18/12/2002
Description
Faillite non personnelle JUGEMENT PRONONCANT LA CLOTURE DU PLAN DE CESSION Date d'effet : 17/12/2002
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
501
Date d'ajout
05/03/1999
Description
VENTE DU FONDS A MR SANY BORIS A COMPTER DU 27/05/98
Numéro d'observation
1991
Date d'ajout
22/09/1998
Description
Faillite non personnelle JUGEMENT DU 22/09/98 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE PERSONNELLE DE MR TREVILLY YANNICK, GERANT - CESSATION D'ACTIVITE : 22/09/98 - LIQUIDATEUR : ME PAUL LAURENT - 19, AVENUE DES NIELLES - 35400 SAINT-MALO
Numéro d'observation
1575
Date d'ajout
21/07/1998
Description
Faillite non personnelle JUGEMENT PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE PERSONNEL DE MR TREVILLY YANNICK (PAR APPLICATION DE L'ART. 182 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985) - CESSATION DES PAIEMENTS : 13/02/98 - PERIODE D'OBSERVATION DE 2 MOIS JUSQU'AU 21/09/98 - JUGE COMMISSAIRE : MR PELLET YVES - REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME PAUL LAURENT - 19, AVENUE DES NIELLES - 35400 ST-MALO A COMPTER DU 21/07/98
Numéro d'observation
827
Date d'ajout
07/04/1998
Description
Faillite non personnelle JUGEMENT EN DATE DU 07/04/98 ARRETANT UN PLAN DE CESSION (DU FONDS DE COMMERCE) AU PROFIT DE MR BORIS SANY ET NOMMANT ME GAUTIER SOPHIE EN QUALITE DE COMMISSAIRE CHARGE DE VEILLER A SON EXECUTION
Numéro d'observation
373
Date d'ajout
17/02/1998
Description
Faillite non personnelle JUGEMENT PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE - CESSATION DES PAIEMENTS : 13/02/98 - PERIODE D'OBSERVATION DE 2 MOIS JUSQU'AU 17/04/98 - JUGE COMMISSAIRE : MR PELLET YVES - REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME LAURENT 19, AVE DES NIELLES - 35400 ST-MALO - ADMINISTRATEUR : ME SOPHIE GAUTIER - 11, QUAI LAMENNAIS - 35000 RENNES, AVEC MISSION D'ASSISTANCE POUR LES ACTES DE GESTION (SAUF POUR LES ACTES RELATIFS AU PMU OU L'ADMINISTRATEUR GERE SEUL) A COMPTER DU 17/02/98
Numéro d'observation
352
Date d'ajout
13/02/1998
Description
Déclaration de cessation des paiements PROCES-VERBAL DE DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU 13/02/98
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).