Entreprise : MAPAERO - SIREN 387 465 750
Identité
Dénomination
MAPAERO
SIREN (siège)
387 465 750
Date d'immatriculation au RNE
18/05/1992
Début d’activité
01/04/1992
Date de fin de la personne morale
17/05/2091
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1993
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
FABRICATION ET COMMERCIALISATION DE TOUTES PEINTURES ET REVETEMENTS A USAGE AERONAUTIQUE OU AUTRES
Code APE
2030Z - Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Capital social
10000000 EUR
Adresse du siège
10 AV DE LA RIJOLE 09100 PAMIERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CS 30098
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARMETANT ARNAUD , CHARLES , ARMEL , MARIE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
AKZO NOBEL
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Montataire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1992
Siret
38746575000017
Code APE
2030Z - Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Peintures aéronautiques
Adresse
10 AV DE LA RIJOLE
09100 , PAMIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CS 30098
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/03/2009
Description
Historique des observations / dossier RCS : A compter du 05/12/2008 Transformation de SOCIETE ANONYME en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES, Augmentation de capital : Ancien : 2.500.000 euros Nouveau : 3.000.000 euros
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/05/1992
Description
Historique des observations RCS : PUBLICATION CONSTITUTION LA TRIBUNE LIBRE LA SOCIETE SE CONSTITUE SANS ACTIVITE A COMPTER DU 01/04/92 : MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE PAR PRISE EN LOCATION GERANCE DU FONDS DE COMMERCE DE "FABRICATION ET COMMERCIALISATION DE TOUTES PEINTURES AERONAUTIQUES OU AUTRES" A LA SOCIETE "SA MAP" RCS FOIX B 334 860 525 (86 B 26) A COMPTER DU 01/04/92 JUSQU'AU 01/04/93 RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION ANNONCE LEGALE : LA TRIBUNE LIBRE DU 24/07/92 A COMPTER DU 01/01/93 : ACHAT DE LA BRANCHE D'ACTIVITE PEINTURES AERONAUTIQUES DEPENDANT D'UN FONDS DE FABRICATION ET DE VENTE DE PEINTURES A USAGE AERONAUTIQUES ET SPATIAL A LA SOCIETE MAP AU PRIX STIPULE DE 700 000 FRS OPPOSITIONS : ADRESSE DU FONDS ANNONCE LEGALE : LA TRIBUNE LIBRE DU 19/02/93 A COMPTER DU 03/02/95, LA SARL SE TRANSFORME EN SOCIETE ANONYME, LE GERANT DEVIENT PDG, MRS MAES PAUL ET D'ARZAC BERTRAND SONT NOMMES ADMINISTRATEURS, MR POUJET EST NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRES ET MR GUIRAUD YVES EST NOMME COMMISSAIRE SUPPLEANT. ANNONCE LEGALE : LA TRIBUNE LIBRE DU 28/04/95 A COMPTER DU 27/10/95, MRS POUJET JOSE ET GUIRAUD YVES SONT REMPLACES PAR MRS BONNEFONT ROLAND ET LAFFITTE CHRISTIAN EN QUALITE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES ET SUPPLEANTS ANNONCE LEGALE : LA TRIBUNE LIBRE DU 30/08/96 A COMPTER DU 06/12/96, MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL, ANCIENNE : 30.06 Mention du 30/04/2002 : AUGMENTATION DE CAPITAL A compter du : 20/04/2001 Ancien : 38.112,25 EUR Nouveau : 400.000 EUR Annonce légale : GAZETTE ARIEGEOISE U 21/12/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).