Entreprise : LA CHEVILLE ALBENASSIENNE S A - SIREN 387 320 146
Identité
(Entreprise radiée le 28/06/2022)
Dénomination
LA CHEVILLE ALBENASSIENNE S A
SIREN (siège)
387 320 146
Date d'immatriculation au RNE
14/03/1973
Début d’activité
01/01/1973
Date de fin de la personne morale
13/03/2072
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1974
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
VOIR STATUTS
Code APE
3501
Capital social
191475.97 EUR
Adresse du siège
CHE DE SAINT PIERRE 07200 AUBENAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FARVACQUES GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1939
Commune de résidence
Guilherand-Granges
Nom, Prénom(s)
AYMARD ARMAND
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1927
Commune de résidence
Antraigues-sur-Volane
Nom, Prénom(s)
FEZAY JEAN , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1944
Commune de résidence
Aubenas
Nom, Prénom(s)
CHANEAC JEAN , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Aubenas
Nom, Prénom(s)
BONHOMME JACKY
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1938
Commune de résidence
Aubenas
Nom, Prénom(s)
MARRES ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1928
Commune de résidence
Villeneuve-de-Berg
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1973
Siret
38732014600013
Code APE
3501
Origine du fonds
Prise en location gérance
Activité principale
CHEVILLARD, MARCHAND DE BESTIAUX. EXPLOITATION DU NEGOCE DE CHEVILLARD ET MARCHAND DE BESTIAUX.
Adresse
CHE Quartier DES BASTIDES
07200 , Aubenas - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7621
Date d'ajout
28/06/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Aubenas le 28/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5152
Date d'ajout
03/05/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
F13/003239
Date d'ajout
29/07/2013
Description
Jugement désignant Maître Frédéric TORELLI en lieu et place de Maître Jean-Claude BEAUQUIS en qualité de syndic
Numéro d'observation
1778
Date d'ajout
20/07/1992
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 23 JUIN 1992, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS A PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS PERSONNELLE DE Mr AYMARD ARMAND ET DE Mr BONHOMME JACKY EN LEUR QUALITE DE DIRIGEANTS DE S.A. LA CHEVILLE ALBENASSIENNE. CETTE MESURE PRODUIRA TOUS LES EFFETS PREVUS A L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13/07/67, QUANT A LA CHARGE DU PASSIF SOCIAL ET LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS. A COMPTER DU 23/06/92
Numéro d'observation
1684
Date d'ajout
11/07/1988
Description
PAR JUGEMENT DU 14/06/1988 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS A FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 A L'ENCONTRE DE MESSIEURS: AYMARD ARMAND CHEZ MME REY QUARTIER DU PONT 07200 AUBENAS; BONHOMME JACKY CHEMIN DE SAINT-PIERRE 07200 AUBENAS, PRIS EN QUALITE DE DIRIGEANTS DE LA SA LA CHEVILLE ALBENASSIENNE CHEMIN DE SAINT-PIERRE 07200 AUBENAS, ET A CONDAMNE CEUX-CI A SUPPORTER SOLIDAIREMENT L'INTEGRALITE DU PASSIF DE LA SOCIETE SUS-NOMMEE A COMPTER DU 14/06/88
Numéro d'observation
1009
Date d'ajout
09/05/1988
Description
PAR JUGEMENT DU 26 AVRIL 1988 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS A RENOUVELE EN SES FONCTIONS AVEC EFFET AU 18 JANVIER 1988, DATE D'INSTALLATION DES JUGES, LE JUGE-COMMISSAIRE PRECEDEMMENT DESIGNE DANS CETTE PROCEDURE. A COMPTER DU 18/01/88
Numéro d'observation
398
Date d'ajout
25/02/1987
Description
A COMPTER DU 01.06.1986. LE SYNDIC ME JEAN-CLAUDE BEAUQUIS A CHANGE D'ADRESSE : 1 BIS RUE RENE GRIMAUD 07200 AUBENAS A COMPTER DU 01/06/86
Numéro d'observation
399
Date d'ajout
25/02/1987
Description
PAR JUGEMENT DU 13 JANVIER 1987 MONSIEUR JACQUES GEYER A ETE RENOUVELE DANS SES FONCTIONS DE JUGE-COMMISSAIRE A COMPTER DU 13/01/87
Numéro d'observation
1-483
Date d'ajout
14/11/1983
Description
PAR JUGEMENT DU 08/11/83 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS A CON- VERTI LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SA LA CHEVILLE ALBENASSIENNE EN LIQUIDATION DES BIENS. A COMPTER DU 08/11/83
Numéro d'observation
1-688
Date d'ajout
19/11/1982
Description
FIN DE LOCATION-GERANCE DE GIRAUD JEAN AU 16/04/79. FIN DE LOCATION-GERANCE DE SNC BONHOMME JACKY AU 30/03/82. FIN DE LOCATION-GERANCE DE AYMARD ARMAND AU 07/04/82. LA SOCIETE RESTE INSCRITE AU RCS POUR LES BESOINS DU REGLEMENT JUDICIAIRE. A COMPTER DU 07/04/82
Numéro d'observation
4-69
Date d'ajout
29/03/1982
Description
PAR JUGEMENT DU 23 MARS 1982 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS A PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA CHEVILLE ALBENASSIENNE JUGE-COMMISSAIRE : JACQUES GEYER. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS 28/07/81. SYNDIC : ME JEAN-CLAUDE BEAUQUIS 6 PLACE OLIVIER DE SER- RES 07200 AUBENAS. A COMPTER DU 23/03/82
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 02 mars 1973 -No 30 - LA TRIBUNE du 23 février 1973
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).