Entreprise : LES PASTOURIAUX SA - SIREN 386 520 225
Identité
(Entreprise radiée le 09/02/2022)
Dénomination
LES PASTOURIAUX SA
SIREN (siège)
386 520 225
Date d'immatriculation au RNE
09/08/1965
Date de fin de la personne morale
08/08/1995
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à conseil d'administration
Capital minimum
121.96 EUR
Adresse du siège
PL DE LA MAIRIE 07000 PRIVAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
QUERE RAYMOND , YVES , BERNARD , JEAN , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1929
Commune de résidence
Privas
Nom, Prénom(s)
FAYSSE YVES , LOUIS , HENRI
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1932
Commune de résidence
Privas
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ EMILE , LOUIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1932
Commune de résidence
Privas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1984
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/07/1965
Siret
38652022500015
Enseigne
"LES PASTOURIAUX"
Code APE
0097
Origine du fonds
Création
Activité principale
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS DESTINES AUX MEMBRES DE LA COOPERATIVE.
Adresse
PL Quartier DE PASTE
07000 , Privas - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1795
Date d'ajout
09/02/2022
Description
Radiation d'office du RCS Aubenas le 09/02/2022 avec effet au 09/02/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7-21
Date d'ajout
12/07/1972
Description
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 27 MAI 1972 A DECIDE DE DISSOUDRE LA SOCIETE APRES ACCOMPLISSEMENT DE SON OBJET. ONT ETE NOMMES LIQUIDATEURS AVEC FACULTE D'AGIR ENSEMBLE OU SEPAREMENT : MESSIEURS RAYMOND QUERE, PIERRE CHAZALLET, EMILE MARTINEZ ET JEAN PAUL BOUCHET, DEMEURANT TOUS A PRIVAS LES PASTOURIAUX. SIEGE DE LA LIQUIDATION : MAIRIE DE PRIVAS. PUBLICITE : LE MICRO DE L'ARDECHE DU 24/06/72. A COMPTER DU 27/05/72
Numéro d'observation
4-63
Date d'ajout
31/05/1968
Description
SUIVANT DELIBERATION EN DATE DU 27 AVRIL 1968 L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE A APPROUVE LES NOUVEAUX STATUTS DE LA SOCIETE METTANT LES STATUTS PRECEDENTS EN HARMONIE AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET DU DECRET DU 23 MARS 1967. A COMPTER DU 27/04/68
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 30 juillet 1965 - LE JOURNAL DE TOURNON du 01 août 1965
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Observation sur le capital : PERSONNEL VARIABLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).