Entreprise : ETS BONNAUD ALEXANDRE - SIREN 386 520 050
Identité
Dénomination
ETS BONNAUD ALEXANDRE
SIREN (siège)
386 520 050
Date d'immatriculation au RNE
08/03/1955
Date de fin de la personne morale
07/03/2053
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
270787.57 EUR
Adresse du siège
Saint PIERRE DE COLOMBIER 07450 SAINT-PIERRE-DE-COLOMBIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALEXANDRE PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Burzet
Nom, Prénom(s)
BRESSOT JEAN , CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1944
Commune de résidence
Aubenas
Nom, Prénom(s)
BERAUD HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Aubenas
Nom, Prénom(s)
GARROUTEIGT CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Aubenas
Nom, Prénom(s)
ALEXANDRE JACQUES
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Burzet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1965
Siret
38652005000017
Code APE
171K
Adresse
07450 , SAINT-PIERRE-DE-COLOMBIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/11/1999
Siret
38652005000025
Code APE
171K
Adresse
QUA LA PRADE
07560 , MONTPEZAT-SOUS-BAUZON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F07/001788
Date d'ajout
22/06/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d' Aubenas en date du 12/06/2007 prononçant la clôture du plan de cession pour insuffisance d'actif de la (sa) Etablissement BONNAUD Alexandre.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F06/000229
Date d'ajout
17/01/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d' Aubenas en date du 10/01/2006 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur PRAL Regis en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
2663
Date d'ajout
05/11/2003
Description
Par jugement en date du 05/11/2003, le Tribunal de Commerce d'Aubenas a arrété le plan de cession totale concernant (sa) Etablissements BONNAUD ALEXANDRE au profit de (sas) Moulinage VERNEDE 07600 ASPERJOC Commissaire à l'execution du plan : Maître Frédéric TORELLI - 1 bis rue René Grimaud 07200 AUBENAS Date d'effet : 05 novembre 2003
Numéro d'observation
2342
Date d'ajout
26/09/2003
Description
En date du 23/09/03, le Tribunal de Commerce d'Aubenas a autorisé etablissements BONNAUD ALEXANDRE a poursuivre son activité commerciale jusqu'au 28/10/2003, fin de la période d'observation. Date d'effet : 23 septembre 2003
Numéro d'observation
1422
Date d'ajout
11/06/2003
Description
En date du 10/06/2003, le Tribunal de Commerce d'Aubenas a autorisé ETABLISSEMENTS BONNAUD ALEXANDRE a poursuivre son activité commerciale jusqu'au 23/09/2003, fin de la période d'observation. Date d'effet : 10 juin 2003
Numéro d'observation
768
Date d'ajout
27/03/2003
Description
En date du 25/03/2003, le Tribunal de Commerce d'Aubenas a autorisé Etablissement BONNAUD ALEXANDRE a poursuivre son activité commerciale jusqu'au 27/05/2003. Fin de la période d'observation. Date d'effet : 25 mars 2003
Numéro d'observation
3151
Date d'ajout
28/11/2002
Description
Par jugement en date du 19/11/2002, le Tribunal de Commerce d'AUBENAS, a ouvert une procédure de redressement judiciaire régime général à l'encontre de ETS BONNAUD ALEXANDRE, et a autorisé le maintien de l'activité, jusqu'à l'issue de la période d'observation fixee au 11/03/2003. Juge-commissaire: M. Patrick REYNIER Administrateur judiciaire: Maître Claude NANTERME, 1 place Nizier - 69001 LYON cedex, avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi (L.621-22 2° du Code de Commerce), d'assister le débiteur dans tous les actes autres ue ceux de la gestion courante. Représentant des créanciers: Maître Frédéric TORELLI, 1 bis rue René Grimaud - 07200 AUBENAS. Date de cessation des paiements:08/11/2002 Date d'effet : 19 novembre 2002
Numéro d'observation
2999
Date d'ajout
08/11/2002
Description
A la date du 08/11/2002, M. Pierre ALEXANDRE es qualites de PDG a effectué au Greffe du Tribunal de Commerce d'AUBENAS, une déclaration de cessation des paiements et déposé les pièces annexes, en vue de l'ouverture d'une éventuelle procédure de redressement judiciaire à l'encontre de: Etablissements BONNAUD ALEXANDRE (sa) Date d'effet : 08 novembre 2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES (ART. 307). La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 776 250.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 270 787.57 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 18 février 1955 - LE BAS VIVARAIS du 19 février 1955
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).