Entreprise : COOP ALIM VILLARD ST PANCRACE - SIREN 386 350 235
Identité
(Entreprise radiée le 09/11/2018)
Dénomination
COOP ALIM VILLARD ST PANCRACE
SIREN (siège)
386 350 235
Date d'immatriculation au RNE
24/10/1957
Fermeture de l'établissement - 38635023500019
- Date d'effet de la fermeture : 25/12/1984
Date de fin de la personne morale
23/10/2056
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1646.45 EUR
Adresse du siège
05100 VILLAR-SAINT-PANCRACE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALBERT JEANNINE
Nom d'usage
FINE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1943
Commune de résidence
Villar-Saint-Pancrace
Nom, Prénom(s)
FINE HUGUETTE
Nom d'usage
ROMAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1934
Commune de résidence
Villar-Saint-Pancrace
Nom, Prénom(s)
VITTORI ODETTE
Nom d'usage
COLOMBAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1938
Commune de résidence
Villar-Saint-Pancrace
Nom, Prénom(s)
FAURE RAYMOND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1929
Commune de résidence
Villar-Saint-Pancrace
Nom, Prénom(s)
VINCENT ALEXANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
Villar-Saint-Pancrace
Nom, Prénom(s)
PETTINOTTO PAUL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1927
Commune de résidence
Villar-Saint-Pancrace
Nom, Prénom(s)
COLOMBAN OCTAVIE
Nom d'usage
FAURE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1932
Commune de résidence
Villar-Saint-Pancrace
Nom, Prénom(s)
BOREL JOSSELINE
Nom d'usage
CHAIX
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Puy-Saint-André
Nom, Prénom(s)
JEVODAN RAYMOND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1925
Commune de résidence
Villar-Saint-Pancrace
Nom, Prénom(s)
FINE LAURENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1931
Commune de résidence
Villar-Saint-Pancrace
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1984
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/04/1919
Siret
38635023500019
Enseigne
COOPERATIVE DE VILLARD SAINT PANCRACE
Code APE
0097
Origine du fonds
Création
Activité principale
VENTE DE DENREES ALIMENTAIRES
Adresse
05100 , Villar-Saint-Pancrace - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1320
Date d'ajout
15/07/1987
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 16.03.1987 nomination des liquidateurs. suppression du fonds - la société reste inscrite sans activité à compter du 20.05.1987
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).