Entreprise : SARL LUXEMBOURG - SIREN 385 402 532
Identité
Dénomination
SARL LUXEMBOURG
SIREN (siège)
385 402 532
Date d'immatriculation au RNE
14/05/1992
Début d’activité
15/05/1992
Date de fin de la personne morale
13/05/2042
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
CONTROLE TECHNIQUE DE VEHICULES
Code APE
7120A - Contrôle technique automobile
Code APRM
7120AZ - Contrôle technique automobile
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
RTE NATIONALE 100 30210 FOURNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAPUT GILBERT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
Caveirac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/05/1992
Siret
38540253200019
Enseigne
LUXEMBOURG
Code APE
7120A - Contrôle technique automobile
Code APRM
7120AZ - Contrôle technique automobile
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale, Libérale non règlementée
Activité principale
CONTROLE TECHNIQUE DE VEHICULES
Code APRM
7120AZ - Contrôle technique automobile
Autres Activités
CONTROLE TECHNIQUE DE VEHICULES
Code APRM
7120AZ - Contrôle technique automobile
Adresse
RTE NATIONALE 100
30210 , FOURNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2-5269
Date d'ajout
02/06/2003
Description
NOMINATION DE MR CHAPUT GILBERT NE LE 14.01.47 A TULLE, DEMEURANT A CAVEIRAC, IMPASSE FONT DURAND EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MR TORRES GERARD, GERANT DEMISSIONNAIRE AUX TERMES DE L'.A.G.O. DU 17.03.03 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 2.6.03 LE REVEIL DU MIDI 3.4.03 Date d'effet : 17 mars 2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3416
Date d'ajout
22/04/1999
Description
NOMINATION DE MR TORRES GERARD NE LE 28.9.53 A ST JULIEN LES ROSIERS NTE FRSE DT RODILHAN 10 RUE LAFAYETTE EN QUALITE DE GERANT DE LA STE EN REMPLACEMENT DE MR GIRARD ROBERTG DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 30.01.99 SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU30.1.99 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 22.4.99 LE REVEIL DU MIDI DU 26.3.99
Numéro d'observation
1462
Date d'ajout
13/02/1997
Description
DECISION DE POURSUITE DE L'ACTIVITE DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 - A COMPTER DU 5.7.96 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 13.2.97 CEVENNES MAGAZINE DU 21.12.96
Numéro d'observation
8379
Date d'ajout
02/12/1993
Description
NOMINATION DE MR GIRARD ROBERT NE LE 4.5.45 A ST GILLES 30- NTE FRSE DT 188 CH.DES CAILLOUX A BEAUCAIRE 30300 EN QUALITE DE GERANT DE LA STYE EN REMPLACEMENT DE MR CAMENS PHILIPPE DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 1.8.93 SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU DU 29.7.93 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 2.12.93 LE REPUBLICAIN D'UZES DU 1.10.93
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 14 mai 1992 - LE REPUBLICAIN D'UZES du 15 mai 1992
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).