Entreprise : VINCENT DAIRE ET STEPHANIE CHAMPETIER NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAI... - SIREN 385 401 310
Identité
Dénomination
VINCENT DAIRE ET STEPHANIE CHAMPETIER NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTAR
Sigle
DAIRE ET CHAMPETIER
SIREN (siège)
385 401 310
Date d'immatriculation au RNE
04/08/1992
Début d’activité
04/08/1992
Date de fin de la personne morale
03/08/2091
Forme juridique
SCP de notaires
Activités principales de l’objet social
Office notarial
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
893351.24 EUR
Adresse du siège
PL DE LA REPUBLIQUE 30250 SOMMIERES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
OFFICE NOTARIAL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAMPETIER STEPHANIE , AURORE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
DAIRE VINCENT , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/08/1992
Siret
38540131000011
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
OFFICE NOTARIAL
Adresse
PL DE LA REPUBLIQUE
30250 , SOMMIERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
OFFICE NOTARIAL
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F22/008968
Date d'ajout
04/03/2022
Description
Modification relative aux dirigeants : DAIRE Jean Louis Lucien nom d'usage : DAIRE Jean Louis n'est plus gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/008968
Date d'ajout
04/03/2022
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : Jean Louis DAIRE, Vincent DAIRE et Stéphanie CHAMPETIER Notaires Associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial Nouvelle mention : Vincent DAIRE et Stéphanie CHAMPETIER Notaires Associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial à compter du 31/01/2022
Numéro d'observation
F22/008969
Date d'ajout
04/03/2022
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Numéro d'observation
F22/008968
Date d'ajout
04/03/2022
Description
Modification relative aux associés de société civile : DAIRE Jean Louis Lucien nom d'usage : DAIRE Jean Louis n'est plus gérant DAIRE Jean Louis Lucien nom d'usage : DAIRE Jean Louis n'est plus Associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).