Entreprise : GFA DE SAINT CREPIN - SIREN 385 382 593
Identité
(Entreprise radiée le 28/03/2023)
Dénomination
GFA DE SAINT CREPIN
SIREN (siège)
385 382 593
Date d'immatriculation au RNE
18/05/1992
Fermeture de l'établissement - 38538259300015
- Date d'effet de la fermeture : 28/03/2023
Date de fin de la personne morale
17/05/2017
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Capital social
198183.72 EUR
Adresse du siège
52 RUE DE L EUROPE 60149 SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRANCK PREAUMONT DE , MARIE-CLAIRE
Nom d'usage
Veuve de Mr OMONT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1926
Commune de résidence
Saint-Crépin-Ibouvillers
Nom, Prénom(s)
OMONT HENRI , ANTOINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Saint-Crépin-Ibouvillers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/03/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/06/1989
Siret
38538259300015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété, jouissance et administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole
Adresse
52 RUE 2 rue de Pontoise
60149 , Saint-Crépin-Ibouvillers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
28/03/2023
Description
Radiation d'office - art. R123-131 du code de commerce (au terme d'un délai de trois ans après la mention de dissolution, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).