Entreprise : DALLAGES SUD PARIS - SIREN 385 381 611
Identité
(Entreprise radiée le 13/10/2006)
Dénomination
DALLAGES SUD PARIS
Sigle
D S P
SIREN (siège)
385 381 611
Date d'immatriculation au RNE
26/06/1992
Début d’activité
24/04/1992
Date de fin de la personne morale
25/06/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
TOUS TRAVAUX DE BETON ARME DALLAGE INDUSTRIEL MACONNERIE GENERALE
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Capital social
50000 Francs français
Adresse du siège
151 B AV DU GENERAL DE GAULLE 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOY OLIVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Chelles
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
24/04/1992
Siret
38538161100016
Origine du fonds
Création
Activité principale
TOUS TRAVAUX DE BETON ARME DALLAGE INDUSTRIEL MACONNERIE GENERALE
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
21 B RUE GAMBETTA
91300 , MASSY
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
82567
Date d'ajout
30/04/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 29 04 1998 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : Mr Corpechot , nom du liquidateur : Me Pellegrini . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 30 04 1998 , sous le numéro 95j274
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
74074
Date d'ajout
04/07/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 03 07 1997 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par Mr Foy olivier à concurrence de 1.729.784 francs .
Numéro d'observation
73453
Date d'ajout
17/06/1997
Description
Radiation d'office de Mr olivier Foy En qualité de Gérant Sur ordonnance de Monsieur le Juge commis à la surveillance du RCS en date du 05 06 1997 L.123-3 du code de commerce
Numéro d'observation
33589
Date d'ajout
24/03/1995
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sûr Dcp Jugement du 23 03 1995 N° 95j274 Cessation des paiements en date du 01 04 1994 Juge cré : M Corpechot Juge-cre suppléant : M Bellanger Liquidateur : Me Pellegrini 4 le parvis de saint Maur 94100 saint Maur des fosses
Numéro d'observation
33339
Date d'ajout
08/03/1995
Description
Déclaration de cessation des paiements le 8 Mars 1995 Au greffe de Créteil
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/09/1994
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).