Entreprise : SCI VETO ROCHE-VILAINE - SIREN 385 375 951
Identité
Dénomination
SCI VETO ROCHE-VILAINE
SIREN (siège)
385 375 951
Date d'immatriculation au RNE
20/05/1992
Début d’activité
06/05/1992
Date de fin de la personne morale
19/05/2042
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, construction, administration, entretien de tous immeubles à usage d'habitation ou professionnel, exploitation, location immobilière
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
114349.02 EUR
Adresse du siège
4 RUE JOSEPH SAUVEUR 56130 NIVILLAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CONQUERANT JULIEN , DANIEL , CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
Saint-Lyphard
Nom, Prénom(s)
LALLEMENT JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Camoël
Nom, Prénom(s)
LE ROUX ERWAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1978
Commune de résidence
Herbignac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/05/1992
Siret
38537595100014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, construction, administration, entretien de tous immeubles à usage d'habitation ou professionnel, exploitation, location immobilière
Autres Activités
Acquisition, construction, administration, entretien de tous immeubles à usage d'habitation ou professionnel, exploitation, location immobilière
Adresse
4 RUE JOSEPH SAUVEUR
56130 , NIVILLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6948
Date d'ajout
14/08/2019
Description
Réduction de capital à compter du 23/11/2018 Ancien : 152449,02 EUR Nouveau : 114349,02 EUR
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6674
Date d'ajout
07/11/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/05/2018 : Modifié : LALLEMENT Jean-Christophe, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant 2 chemin des Toquiniers 56130 Camoël Modifié : CONQUERANT Julien, Daniel, Claude, Associé indéfiniment responsable, demeurant 322 Breca 44410 Saint-Lyphard
Numéro d'observation
5726
Date d'ajout
13/11/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2015 : Partant : DAUVILLIER Claude Jacques Hugues, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : LE ROUX Erwan, Associé indéfiniment responsable Nouveau : CONQUERANT Julien, Daniel, Claude, Associé indéfiniment responsable Qualité exacte de Mr LALLEMENT Jean-Christophe : Gérant, Associé indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/01/2015 : Modifié : LE ROUX Erwan, Associé indéfiniment responsable devient Gérant Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).