Entreprise : SAUDRAIS FILS - SIREN 385 356 647
Identité
Dénomination
SAUDRAIS FILS
SIREN (siège)
385 356 647
Date d'immatriculation au RNE
15/05/1992
Début d’activité
31/12/1991
Date de fin de la personne morale
14/05/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agricole
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
travaux agricoles et forestiers, travaux d'aménagement dès terres et eaux, voiries, parcs et jardins (début : 29.01.1996)
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Qualité
Actif agricole
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LA BRUERE 35500 SAINT-AUBIN-DES-LANDES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAUDRAIS PASCAL , JEAN-NOEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Saint-Aubin-des-Landes
Nom, Prénom(s)
SAUDRAIS BERTRAND
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Saint-Aubin-des-Landes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/12/1991
Siret
38535664700029
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
travaux agricoles et forestiers, travaux d'aménagement dès terres et eaux, voiries, parcs et jardins (début : 29.01.1996)
Autres Activités
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LA BRUERE
35500 , SAINT-AUBIN-DES-LANDES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38535664700011
Code APE
014A
Adresse
LA BLANCHARDIERE
35500 , SAINT-AUBIN-DES-LANDES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
15/05/1992
Description
Historique des observations depuis le 15/05/1992 : - ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : * SARL SAUDRAIS PERE ET FILS - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 01.01.1992 AU 29.01.1996, ST AUBIN DES LANDES "LA BLANCHARDIERE"
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé La Bruère 35500 Saint-Aubin-des-Landes : Observation depuis le 15/05/1992 : - RECU EN LOCATION-GERANCE DE SAUDRAIS YVES, RCS RENNES A 729 102 780 A COMPTER DU 01.01.1992 AU 31.12.2000, RENOUVELABLE. - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 01.01.1992 AU 29.01.1996, ST AUBIN DES LANDES "LA BLANCHARDIERE", LOCATION-GERANCE, TRANSFERE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).