Entreprise : PIEUVRE - SIREN 385 352 653
Identité
Dénomination
PIEUVRE
SIREN (siège)
385 352 653
Date d'immatriculation au RNE
12/05/1992
Début d’activité
16/04/1992
Date de fin de la personne morale
11/05/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
PRODUCTION INDUSTRIELLE DE CHARCUTERIE-SALAISONNERIE
Code APE
1013A - Préparation industrielle de produits à base de viande
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
22 CITE RICHEVAL 97111 MORNE A L EAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELTA DANY , BERCHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1978
Commune de résidence
Morne-à-l'Eau
Nom, Prénom(s)
DELTA BERCHEL , JULIEN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Morne-à-l'Eau
Nom, Prénom(s)
DELTA DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Morne-à-l'Eau
Nom, Prénom(s)
MANIJEAN PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Baie-Mahault
Nom, Prénom(s)
PILADE SUZETTE
Nom d'usage
DELTA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Morne-à-l'Eau
Nom, Prénom(s)
SERVA FRANTZ
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Baie-Mahault
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/04/1992
Siret
38535265300013
Code APE
1013A - Préparation industrielle de produits à base de viande
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
PRODUCTION INDUSTRIELLE DE CHARCUTERIE-SALAISONNERIE
Adresse
22 CITE RICHEVAL
97111 , MORNE A L EAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2358
Date d'ajout
22/07/1997
Description
Modification autreSNC DEVENU SA-CAPITAL 250 000 F ANCIEN GERANT : MR DELTA BERCHEL JULIEN DEVENU PRESIDENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET ADMINISTRATEUR ADJONCTION D UN CCT : MANIJEAN PATRICK ADJONCTION D UN CCS : SERVA FRANTZ A CPTER DU 13 06 97
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2285
Date d'ajout
10/07/1997
Description
Modification autreANCIEN CAPITAL : 10 000 F NOUVEAU CAPITAL : 250 000 F ARRIVEE DE 5 NOUVEAUX ASSOCIES: MR DELTA DAVID-MR DELTA DANY BERCHEL-MR DELTA GATIEN VICTOR-MR ALOPH DIDIER FREDERIC-MR ANDRE ALAIN A CPTER DU 28 05 97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).