Entreprise : SCI VEGA - SIREN 385 273 933
Identité
(Entreprise radiée le 05/11/2018)
Dénomination
SCI VEGA
SIREN (siège)
385 273 933
Date d'immatriculation au RNE
24/04/1992
Date de fin de la personne morale
23/04/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
17 RUE LOUIS GUERIN 69100 VILLEURBANNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE ODIN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOREL SOLANGE , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Villeurbanne
Nom, Prénom(s)
BOREL PASCAL , MAURICE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Villeurbanne
Nom, Prénom(s)
BOREL YVES , RAOUL , ANDRE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
BOREL JEAN , FELIX , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1924
Commune de résidence
Neuville-sur-Saône
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/03/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1992
Siret
38527393300015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1 AV ANTOINE DUTRIEVOZ
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/04/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/03/2017
Siret
38527393300023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
17 RUE LOUIS GUERIN
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE ODIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/054900
Date d'ajout
05/11/2018
Description
Radiation en date du 05/11/2018 - Clôture des opérations de liquidation (Assemblée générale en date du 05/09/2018).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/036232
Date d'ajout
13/07/2018
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 25/04/2018 - Siège de la liquidation : 17 Rue Louis Guérin Immeuble Odin 69626 VILLEURBANNE CEDEX - Publicité dans un journal d'annonces légales : Tout Lyon du 05/05/2018
Numéro d'observation
F18/036232
Date d'ajout
13/07/2018
Description
Cessation totale d'activité à compter du 25/04/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).