Entreprise : LES TRANSPORTS DUNOIS - SIREN 385 247 986
Identité
(Entreprise radiée le 02/01/2020)
Dénomination
LES TRANSPORTS DUNOIS
Sigle
LTD
SIREN (siège)
385 247 986
Date d'immatriculation au RNE
01/04/1992
Date de fin de la personne morale
31/03/2042
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
629480 EUR
Adresse du siège
RTE DE LA SOUTERRAINE 23800 DUN-LE-PALESTEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERMAUT JEAN-MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Cestas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/03/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1992
Siret
38524798600016
Code APE
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
Code APRM
4932ZA - Taxis
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
TAXI
Code APRM
4932ZA - Taxis
Code APRM
4932ZA - Taxis
Adresse
RTE DE LA SOUTERRAINE
23800 , DUN LE PALESTEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/08/2006
Siret
38524798600032
Code APE
602B
Code APRM
4932ZA - Taxis
Origine du fonds
Autre
Activité principale
TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS CARS TAXI
Code APRM
4932ZA - Taxis
Code APRM
4932ZA - Taxis
Adresse
8 IMP DES TROENES
23600 , BOUSSAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/03/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/01/1994
Siret
38524798600024
Code APE
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports publics de voyageurs en car
Adresse
LES GOYONS
36400 , LA BERTHENOUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
la Berthenoux
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
02/01/2020
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 10/10/2019 - Décision de l'associé unique en date du 10/10/2019 - Dénomination de l'associé unique : KEOLIS SA - 20/22 RUE LE PELLETIER - 75009 PARIS - RCS 552 111 809 PARIS Journal d'annonces légales : LA MONTAGNE en date du 30/10/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/01/2020
Description
Radiation du RCS le 02/01/2020 avec effet au 30/11/2019
Numéro d'observation
3959
Date d'ajout
17/10/2019
Description
Radiation du RCS le 17/10/2019 avec effet au 05/03/2018
Numéro d'observation
2027
Date d'ajout
14/10/2019
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 05/03/2018
Numéro d'observation
1516
Date d'ajout
20/09/2013
Description
Augmentation de capital à compter du 27/06/2013 Ancien : 363200 EUR Nouveau : 629480 EUR
Numéro d'observation
2063
Date d'ajout
23/12/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/06/2010 : Partant : DELACHE Bertrand, Gérant non associé Nouveau : LEFEVRE Hervé, Gérant non associé
Numéro d'observation
1656
Date d'ajout
12/10/2010
Description
Suppression partielle d'activité de l'établissement principal situé route de la Souterraine 23800 Dun-le-Palestel à compter du 02/04/2010 Ancienne : TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS EN CAR - TAXI, PETITE REMISE Nouvelle : Transports publics de voyageurs cars
Numéro d'observation
1313
Date d'ajout
01/08/2008
Description
DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : 31 DECEMBRE
Numéro d'observation
1313
Date d'ajout
01/08/2008
Description
NOUVEAU GERANT NON ASSOCIE : MR DELACHE BERTRAND ANCIENS GERANTS : mr gonzalez ramon - MR LABRUNE DIDIER Date d'effet : 02/07/2008
Numéro d'observation
1362
Date d'ajout
10/10/2006
Description
SUPPRESSION DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE : 8 IMPASSE DES TROENES A BOUSSAC 23600 Date d'effet : 31/08/2006
Numéro d'observation
1538
Date d'ajout
14/11/2002
Description
CAPITAL PORTE A 90 000 EUROS ETABLISSEMENT SECONDAIRE : 8 IMPASSE DES TROENES A BOUSSAC 23600 FONDS ACQUIS PAR TRANSMISSION DU PATRIMOINE DE LA SARL LES VOYAGES PINOT RCS GUERET B 400 063 681 ACTIVITE : TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS EN CAR A COMPTER DU 28 AOUT 2002
Numéro d'observation
524
Date d'ajout
05/04/2002
Description
CAPITAL PORTE A 18.200 EUROS NOUVEAU CO-GERANT : MR GONZALEZ JUAN A COMPTER DU 25 FEVRIER 2002
Numéro d'observation
403
Date d'ajout
26/03/1999
Description
ANCIEN CAPITAL : 157 500 FRS NOUVEAU CAPITAL : 100.122 FRS A COMPTER DU 12 OCTOBRE 1998
Numéro d'observation
1028
Date d'ajout
26/08/1998
Description
AUX TERMES DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 21 AOUT 1997, LES ASSOCIES ONT DECIDE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE MALGRE L'ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).