Entreprise : SCEA DE CAP - SIREN 385 247 374
Identité
Dénomination
SCEA DE CAP
SIREN (siège)
385 247 374
Date d'immatriculation au RNE
14/05/1992
Début d’activité
14/05/1992
Date de fin de la personne morale
13/05/2091
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
EXPLOITATION ET GESTION DE BIENS AGRICOLES
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Qualité
Actif agricole
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
116 RTE HUBERT DELISLE LA CHALOUPE 97416 SAINT-LEU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CAP
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ABROUSSE MARIE , CORINNE
Nom d'usage
BOISVILLIERS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Saint-Leu
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/05/1992
Siret
38524737400015
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
EXPLOITATION ET GESTION DE BIENS AGRICOLES
Autres Activités
Culture de fruits à pépins et à noyau
Adresse
116 RTE HUBERT DELISLE LA CHALOUPE
97416 , SAINT-LEU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CAP
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
06/06/2022
Description
Jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 24-05-2022 a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de la SCEA DE CAP. Mandataire liquidateur : SELAS EGIDE prise en la personne de Maître Stéphane HOAREAU.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
08/02/2022
Description
Jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 01-02-2022 a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCEA DE CAP. Date de cessation des paiements : 25/07/2020. Juge commissaire : Jasmine HOEFLER. Juge Commissaire suppléant : Juliane PINSARD. Mandataire : SELAS EGIDE prise en la personne de Maître Stéphane HOAREAU demeurant 23 rue Tourette 97400 Saint-Denis.
Numéro d'observation
359
Date d'ajout
22/02/1994
Description
A COMPTER DU 22/11/93 NOMINATION EN QUALITE D'ASSOCIE GERANT MME ABROUSSE MARIE CORINNE EPSE BOISVILLIERS, EN REMPLACEMENT DE M BOISVILLIERS JEAN ANIEL, ASSOCIE GERANT PARTANT
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).