Entreprise : SOCIETE CIVILE LA SCIERIE - SIREN 385 225 396
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE LA SCIERIE
SIREN (siège)
385 225 396
Date d'immatriculation au RNE
01/06/2005
Début d’activité
01/04/1992
Date de fin de la personne morale
31/05/2055
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION PAR APPORT OU ACHAT, ADMINISTRATION, GESTION D'ENSEMBLES IMMOBILIERS
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
4523 EUR
Adresse du siège
4 CHE DU CROISOUX 39300 CHAMPAGNOLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRIGORIEVA OKSANA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Champagnole
Nom, Prénom(s)
RAPHANEL LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Clamart
Nom, Prénom(s)
RAPHANEL VERONIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Biefmorin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1992
Siret
38522539600014
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION PAR APPORT OU ACHAT, ADMINISTRATION, GESTION D'ENSEMBLES IMMOBILIERS
Autres Activités
ACQUISITION PAR APPORT OU ACHAT, ADMINISTRATION, GESTION D'ENSEMBLES IMMOBILIERS
Adresse
4 CHE DU CROISOUX
39300 , CHAMPAGNOLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Dole a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Lons Le Saunier.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F98/000203
Date d'ajout
15/04/1998
Description
NOMINATION DE MLLE RAPHANEL VERONIQUE EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MR RAPHANEL LAURENT DEMISSIONNAIRE SUIVANT AGE DU 20 MARS 1998 J.A.L.: LE JURA AGRICOLE ET RURAL DU 28 MARS 1998 A COMPTER DU 20 MARS 1998
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Salins supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Salins au Tribunal de Dole avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005) - LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).