Entreprise : GAEC DE L'ORAILLE - SIREN 385 164 371
Identité
Dénomination
GAEC DE L'ORAILLE
SIREN (siège)
385 164 371
Date d'immatriculation au RNE
17/04/1992
Début d’activité
01/04/1992
Date de fin de la personne morale
16/04/2052
Date de clôture
31/03
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
MISE EN VALEUR EN COMMUN D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
182800 EUR
Adresse du siège
FERME DE L'ORAILLE 50260 RAUVILLE-LA-BIGOT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RAUVILLE LA BIGOT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGOUPILLOT JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
BRICQUEBEC
Nom, Prénom(s)
LEGOUPILLOT DENIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1978
Commune de résidence
RAUVILLE LA BIGOT
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1992
Siret
38516437100010
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
MISE EN VALEUR EN COMMUN D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE
Autres Activités
Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Elevage de vaches laiti?res,Elevage d autres bovins et de buffles
Adresse
FERME DE L'ORAILLE
50260 , RAUVILLE-LA-BIGOT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RAUVILLE LA BIGOT
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1868
Date d'ajout
23/06/2005
Description
CO-GERANT PARTANT MME DESMARES MONIQUE EPOUSE LEGOUPILLOT - PV AGE DU 31/03/05 Date d'effet : 31/03/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1129
Date d'ajout
11/04/2002
Description
CHANGEMENT DE GERANT : PARTANT : MR LEGOUPILLOT ALEXANDRE - NOUVEAU : MR LEGOUPILLOT DENIS MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL : NOUVELLE MENTION : 182.800 EUROS AGE DU 31/03/02 Date d'effet : 01/04/2002
Numéro d'observation
2338
Date d'ajout
30/09/1994
Description
MODIFICATION GERANCE-DESIGNATION D'UN NOUVEAU CO-GERANT ASSOCIE- MME LEGOUPILLOT NEE DESMARES MONIQUE DT A RAUVILLE LA BIGOT `FERME DE L'ORAILLE'.AGE DU 05/09/94.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 200 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 182 938.82 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).