Entreprise : SCI ARICHRIS - SIREN 385 145 008
Identité
Dénomination
SCI ARICHRIS
SIREN (siège)
385 145 008
Date d'immatriculation au RNE
24/04/1992
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 38514500800012
- Date d'effet de la fermeture : 14/04/2014
Date de fin de la personne morale
23/04/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
129581.66 EUR
Adresse du siège
LES GALERIES ST JEAN 97133 SAINT BARTHELEMY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C/O DOUBLE BP 437
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAUDOUIT QUIRIE CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
ST PAUL DU VERNAY
Nom, Prénom(s)
MOUTIER ARIELLE
Nom d'usage
MAUDOUIT QUIRIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
ST PAUL DU VERNAY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/12/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
14/04/2014
Siret
38514500800020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LES GALERIES ST JEAN
97133 , SAINT BARTHELEMY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C/O DOUBLE BP 437
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/04/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1992
Siret
38514500800012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
LA SOCIETE A POUR OBJET LA PROPRIETE ET GESTION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS QU'ELLE QUE SOIT LEUR NATURE
Adresse
71 AV 71 AV. M CABIEU
14150 , OUISTREHAM - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
OUISTREHAM
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/000920
Date d'ajout
21/02/2021
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 30/12/2020 - Siège de la liquidation : Villa Diamant - Morne Diamant Saint Jean ST BARTHELEMY 97133 SAINT-BARTHELEMY
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/000921
Date d'ajout
21/02/2021
Description
Radiation en date du 21/02/2021 - Clôture des opérations de liquidation 16/02/2021 (Assemblée générale).
Numéro d'observation
F21/000920
Date d'ajout
21/02/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/12/2020
Numéro d'observation
3649
Date d'ajout
31/12/2014
Description
immatriculation suite a transfert de siège à compter du 14/04/2014ancien siège / 71 AVE M. CABIEN 14150 OUISTREHAMnouveau siège / c/o DOUBLE les galeries de st jean BP 437 97097 ST BARTHELEMYPUB JOURNAUXle journal de st barth le 26/06/2014eveil de lisieux le 28/05/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 850 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 129 581.66 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).