Entreprise : SADEC SUD - SIREN 385 116 678
Identité
Dénomination
SADEC SUD
SIREN (siège)
385 116 678
Date d'immatriculation au RNE
27/04/1992
Début d’activité
16/09/2019
Date de fin de la personne morale
26/04/2042
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Achat et gestion d'immeubles
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
3 RUE DU BOUT DU PONT 56200 COURNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GILLERY CHRISTIAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Cournon
Nom, Prénom(s)
MOREIRA DOS SANTOS MARTINE
Nom d'usage
BECHIR
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Cournon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/09/2019
Siret
38511667800025
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat et gestion d'immeubles
Adresse
3 RUE DU BOUT DU PONT
56200 , COURNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/09/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/04/1992
Siret
38511667800017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LA VALLEE BORDEBEURRE
41270 , LE GAULT-DU-PERCHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7246
Date d'ajout
26/11/2019
Description
Radiation du RCS le 26/11/2019 avec effet au 16/09/2019 Nouveau siège : 3 rue du Bout du Pont 56200 Cournon
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9151
Date d'ajout
08/11/2019
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 16/09/2019 : Ancienne adresse : la Vallée Bordebeurre 41270 Le Gault-du-perche Nouvelle adresse: 3 rue du Bout du Pont 56200 Cournon Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/09/2019 : Modifié : GILLERY Christian, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant 3 rue du Bout du Pont 56200 Cournon Modifié: BECHIR Martine, Gérante, Associée indéfiniment responsable, demeurant 3 rue du Bout du Pont 56200 Cournon
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).