Entreprise : SICORLY - SIREN 385 115 571
Identité
(Entreprise radiée le 03/04/1998)
Dénomination
SICORLY
SIREN (siège)
385 115 571
Date d'immatriculation au RNE
15/02/1994
Fermeture de l'établissement - 38511557100023
- Date d'effet de la fermeture : 05/10/1995
Date de fin de la personne morale
14/02/2091
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1200000 Francs français
Adresse du siège
57 RUE DE CARPENTRAS 94550 CHEVILLY-LARUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SANCHEZ JOACHIM
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Orly
Nom, Prénom(s)
SERRANO ANTOINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Brunoy
Nom, Prénom(s)
FAVERIS JACQUES MARIE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1944
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FLEURY MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Montmorency
Nom, Prénom(s)
REGEREAU SERGE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
SAINT THIBAULT DES VIGNES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/10/1995
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/03/1992
Siret
38511557100023
Code APE
511N
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'importation,l'exportation l'achat,la vente de fruits et légumes en tant que commissionnaire,négociant,courtier
Adresse
57 RUE 57 Avenue DE CARPENTRAS
94150 , Rungis - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT E3 FRUILEG N 289
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
81809
Date d'ajout
03/04/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 02 04 1998 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : Mr Misraki , nom du liquidateur : Me Cariven . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 03 04 1998 , sous le numéro 95j1052
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
55982
Date d'ajout
06/10/1995
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sûr Dcp Jugement du 05 10 1995 N° 95j1052 Cessation des paiements en date du 05 04 1994 Juge cré : Mr Misraki Juge-cre suppléant : Mr Bellanger Liquidateur : Me Cariven 9/11 rue Georges Enesco 94000 Créteil l'échât
Numéro d'observation
55781
Date d'ajout
22/09/1995
Description
Déclaration de cessation des paiements le 22 Septembre 1995 Au greffe de Créteil
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/02/1994
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
Publication légale des statuts dans la Marne.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).