Entreprise : L'USINE - SIREN 385 106 695
Identité
(Entreprise radiée le 08/08/2007)
Dénomination
L'USINE
SIREN (siège)
385 106 695
Date d'immatriculation au RNE
27/04/1992
Fermeture de l'établissement - 38510669500013
- Date d'effet de la fermeture : 05/12/2000
Date de fin de la personne morale
26/04/2052
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
QUAI CDT JACQUES YVES COUSTEAU 34500 BEZIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GABRIELE FRANCHINO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1946
Commune de résidence
VALRAS PLAGE
Nom, Prénom(s)
CROS THIERRY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
MARAUSSAN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/12/2000
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/05/1993
Siret
38510669500013
Enseigne
L USINE A GAZ
Code APE
923H
Origine du fonds
Création
Activité principale
DISCOTHEQUE BAR RESTAURANT PIANO BAR (LICENCE 4EME CATEGORIE)
Adresse
QUAI QUAI DE L ORB
34500 , BEZIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/08/2007
Description
Radiation du RCS le 08/08/2007 avec effet au 25/07/2007 RADIATION SUITE A CLOTURE POUR INSUFFISANCE D ACTIF
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5242
Date d'ajout
08/08/2007
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 25/07/2007, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF. Date d'effet : 25/07/2007
Numéro d'observation
4282
Date d'ajout
04/08/2003
Description
EN DATE DU 30/07/2003, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS A PRONONCE LA MISE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :L'USINE (SARL) MAINTIENT EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE: MR OLIVIER SILVESTRE DE SACY NOMME EN QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR: ME SAINT ANTONIN GILLES Date d'effet : 30/07/2003
Numéro d'observation
3588
Date d'ajout
03/07/2003
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 25/06/2003, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE...........: MR OLIVIER SILVESTRE DE SACY REPRESENTANT DES CREANCIERS: ME SAINT ANTONIN GILLES 10 BIS RUE BOIELDIEU BEZIERS 34500 BEZIERS DATE DE CESSATION DE PAIEMENTS : 28/08/2002 Date d'effet : 25/06/2003
Numéro d'observation
20074
Date d'ajout
26/12/2000
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE SUITE A LA VENTE DU FONDS A LA SARL OXYGENIA. Date d'effet : 05/12/2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).