Entreprise : LES AMANDINES - SIREN 385 055 439
Identité
Dénomination
LES AMANDINES
SIREN (siège)
385 055 439
Date d'immatriculation au RNE
17/04/1992
Début d’activité
20/07/1992
Date de fin de la personne morale
16/04/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Accueil de personnes âgées, prise en charge
Code APE
8710A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Capital social
164766.96 EUR
Adresse du siège
51 RUE DE SOLESMES 59400 CAMBRAI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
DOMUSVI
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Suresnes
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/07/1992
Siret
38505543900017
Code APE
8710A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Accueil de personnes âgées, prise en charge
Adresse
51 RUE DE SOLESMES
59400 , CAMBRAI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5034
Date d'ajout
29/10/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/09/2012 : Modifié : MORIN Daniel, Président
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
32
Date d'ajout
06/01/2010
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 16/12/2009 Ancienne : 31/12 Nouvelle : 31/03
Numéro d'observation
4965
Date d'ajout
07/12/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/11/2009 : Partant : COLLET Marc, Président Nouveau : GOBERTIER Jean-François, Président
Numéro d'observation
4388
Date d'ajout
02/11/2009
Description
Transformation de la société à compter du 29/10/2009 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/10/2009 : Nouveau : SAS IREC, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : MENINGAND Jean, Commissaire aux comptes suppléant Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/10/2009 : Changement de qualité : COLLET Marc, Gérant(e) devient Président
Numéro d'observation
4203
Date d'ajout
21/10/2009
Description
Réduction de capital à compter du 21/09/2009 Ancien : 12439,84 EUR Nouveau : 9878,7 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du Décrêt n° 2001-474 DU 30 MAI 2001 : Ancien montant : 81 600.00 FRF - nouveau montant : 12 439.84 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).