Entreprise : ANNAUTO - SIREN 385 038 310
Identité
Dénomination
ANNAUTO
SIREN (siège)
385 038 310
Date d'immatriculation au RNE
14/04/1992
Début d’activité
02/03/1992
Date de fin de la personne morale
13/04/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Exploitation directe d'un fonds de commerce de type station service sous l'enseigne ROADY et dans ce cadre, achat, vente, commercialisation et distribution de carburants, lubrifiants et combustibles de toute nature existants ou à venir, l'achat, la vente, la commercialisation et la distribution de véhicules à moteur neuf ou d'occasion.
Code APE
4532Z - Commerce de détail d'équipements automobiles
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
40 AV DU 8 MAI 1945 60000 BEAUVAIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DES CHAMPS DOLENTS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUMORTIER HUGUES , JOSEPH
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Allonne
Nom, Prénom(s)
WARIN ISABELLE , MARIE-CLAUDE , MADELEINE
Nom d'usage
DUMORTIER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Allonne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/03/1992
Siret
38503831000012
Enseigne
ROADY
Code APE
4532Z - Commerce de détail d'équipements automobiles
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation directe d'un fonds de commerce de type station service sous l'enseigne ROADY et dans ce cadre, achat, vente, commercialisation et distribution de carburants, lubrifiants et combustibles de toute nature existants ou à venir, l'achat, la vente, la commercialisation et la distribution de véhicules à moteur neuf ou d'occasion.
Adresse
40 AV DU 8 MAI 1945
60000 , BEAUVAIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DES CHAMPS DOLENTS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
14/04/1992
Description
Historique : -Transformation de la Société Anonyme en Société par Actions Simplifiée à dater du 17/1 0/2002. DIRECTEUR GENERAL : Mme Isabelle WARIN épo use DUMORTIER, née le 28/09/1966 à LILLE (59). Nat . française. Demeurant 40 avenue du 8 Mai 1945 600 00 BEAUVAIS.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/04/1992
Description
Observations concernant l'établissement situé 40 a venue du 8 Mai 1945 60000 Beauvais : Publication d e la cession : Picardie la gazette du 24 mars 1992 - ancien propriétaire : Ets GARBET
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).