Entreprise : GFA LES BLANCS - SIREN 385 003 231
Identité
Dénomination
GFA LES BLANCS
SIREN (siège)
385 003 231
Date d'immatriculation au RNE
15/04/1992
Début d’activité
28/12/1991
Date de fin de la personne morale
14/04/2042
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Achat et propriété de tous biens agricoles en vue de leur mise en valeur et de leur rentabilisation par tous moyens à condition que ces moyens ne nuisent pas au caractère civil de la société. La société s'interdit l'exploitation en faire valoir direct
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
488080.77 EUR
Adresse du siège
LE VAL D ASSE 04210 VALENSOLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CALEGARI COLETTE , .
Nom d'usage
VIAL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Valensole
Nom, Prénom(s)
VIAL CHARLY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1982
Commune de résidence
Valensole
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/12/1991
Siret
38500323100011
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Achat et propriété de tous biens agricoles en vue de leur mise en valeur et de leur rentabilisation par tous moyens à condition que ces moyens ne nuisent pas au caractère civil de la société. La société s'interdit l'exploitation en faire valoir direct
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LE VAL D ASSE
04210 , VALENSOLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
le Val d'Asse
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Digne ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Manosque. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Manosque décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 3 201 600.00 FRF nouveau montant : 488 080.77 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).