Entreprise : SEPTIER SA - SIREN 385 002 969
Identité
(Entreprise radiée le 29/06/2022)
Dénomination
SEPTIER SA
SIREN (siège)
385 002 969
Date d'immatriculation au RNE
27/06/1996
Fermeture de l'établissement - 38500296900017
- Date d'effet de la fermeture : 29/01/1998
Fermeture de l'établissement - 38500296900025
- Date d'effet de la fermeture : 25/08/1994
Fermeture de l'établissement - 38500296900033
- Date d'effet de la fermeture : 29/01/1998
Date de fin de la personne morale
26/06/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
31 AV DE LA DIVISION LECLERC 91620 LA VILLE-DU-BOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRANDMOUGIN MARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Meudon
Nom, Prénom(s)
INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SEPTIER PATRICK
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Gentilly
Nom, Prénom(s)
SEPTIER HUGUETTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1930
Commune de résidence
Fontenay-aux-Roses
Nom, Prénom(s)
GALAINE MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/08/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38500296900025
Adresse
4 RTE DE LONGJUMEAU
91380 , CHILLY-MAZARIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/01/1998
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38500296900033
Code APE
524X
Adresse
31 AV DE LA DIVISION LECLERC
91620 , LA VILLE-DU-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/01/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38500296900017
Enseigne
SEPTIER SA
Code APE
014B
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Décoration florale location de plantes création et entretien d'espaces verts
Adresse
65 AV 65 Avenue P V COUTURIER
94250 , Gentilly - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
32558
Date d'ajout
29/06/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Evry le 29/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17700
Date d'ajout
29/03/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
29551
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
4941
Date d'ajout
28/01/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 27/01/2000 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : m. Guy Bellanger , nom du liquidateur : me Jacqueline Cariven , sous le numéro 98j00114
Numéro d'observation
2140
Date d'ajout
06/01/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 04/01/2000 nommant m. Guy Bellanger juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
79780
Date d'ajout
30/01/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 29 01 1998 , la résolution du plan et la liquidation judiciaire , sous le numéro 98j114 , date de cessation des paiements 24 10 1997 désigne juge commissaire Mr Rivoal , juge commissaire suppléant Mr Lejeunes , liquidateur Me Cariven 9 11 rue Georges Enesco 94000 Créteil . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2750
Date d'ajout
18/07/1996
Description
Radiation d'office par suite du transfert du siège à Corbeil-essonnes Rc 96b1329 Le 27 06 1996
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
27/06/1996
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/10/1995
Description
Par jugement du 24 10 1995 (Aff : 94j805) Arrêtant le plan de continuation au profit de La société - Désigné Mr Septier Comme tenu d'exécuter le plan, lui donne acté des engagements qu'il à pris à cet égard - fixe la durée du plan à 8 Ans - Désigné Me Cariven Commissaire à l'exécution du plan avec Lamission prévue à l'article 67 de la loi du 25-01-1985. Juge cré : Mr Rivoal - juge suppléant : Mr Buchfinck - représentant des créanciers : me Cariven 9/11 rue Georges Enesco 94000 Créteil l'échât - met fin à la mission de me Pinon administrateur
Numéro d'observation
35364
Date d'ajout
28/07/1995
Description
Par jugement du 27 07 1995 (Aff 94j805) Arrêtant le plan de continuation au profit de La société - Désigné Mr Septier Comme tenu d'exécuter le plan, lui donne acté des engagements qu'il à pris à cet égard - fixe la durée du plan à 8 Ans - Désigné Me Cariven 9/11 rue g Enesco 94000 Créteil l échât Commissaire à l'exécution du plan avec Lamission prévue à l'article 67 de la loi du 25-01-1985. Juge cré Mr Rivoal - juge suppléant Mr Buchfinck - représentant des créanciers me Cariven 9/11 rue g Enesco 94000 Créteil l échât - met fin à la mission de me Pinon administrateur
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/06/1995
Description
Arrêt de la cour d'appel De Paris en date du 12 05 1995, à infirme le jugement rendu le 25 08 1994 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la sa Septier la cour confirmé le redressement judiciaire et ouvre une nouvelle période d'observation d'un mois et rétablit me Pinon 80 ave du gal de gaulle 94009 Créteil, dans ses fonctions d'administrateur
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/08/1994
Description
Jugement du 25 08 1994 Prononçant la liquidation judiciaire n° 94j805 Juge-cre. M Rivoal - juge suppléant : m Buchfinck Liquidateur: Me Cariven 9/11 rue Georges Enesco 94000 Créteil l'échât
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/07/1994
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire jusqu'au 25 08 1994 Jugement du 28 07 1994 sur Dcp N° 94j805 Cessation des paiements en date du 01 01 1993 Juge cré Mr Rivoal, suppléant : Mr Buchfinck Représentant des créanciers Me Cariven 9 rue Enesco 94000 Créteil, administrateur : me Pinon 80 ave du gal de gaulle 94000 Créteil avec mission de surveiller les opérations de gestion
Numéro d'observation
51532
Date d'ajout
18/07/1994
Description
Déclaration de cessation des paiements le 18 Juillet 1994 Au greffe de Créteil
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).