Entreprise : CRODAROM - SIREN 384 983 854
Identité
Dénomination
CRODAROM
SIREN (siège)
384 983 854
Date d'immatriculation au RNE
31/03/1992
Début d’activité
17/03/1992
Date de fin de la personne morale
26/05/2042
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Production d'actifs végétaux, de produits pour la parfumerie et la cosmétique
Code APE
2053Z - Fabrication d'huiles essentielles
Code APRM
2053ZZ - Fabrication d'huiles essentielles
Capital social
90660 EUR
Adresse du siège
ZONE ARTISANALE LES PLAINE 48230 CHANAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALUCCI CRISTIAN , ALEX
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Le Cannet
Nom, Prénom(s)
CHRISTENSEN DAWN , ANN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
L31 9 PN Liverpool
Dénomination
KPMG S.A
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Puteaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/03/1992
Siret
38498385400017
Code APE
2053Z - Fabrication d'huiles essentielles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Production d'actifs végétaux, de produits pour la parfumerie et la cosmétique
Code APRM
2053ZZ - Fabrication d'huiles essentielles
Adresse
ZONE ARTISANALE LES PLAINE
48230 , CHANAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1087
Date d'ajout
12/07/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/06/2018 : Partant : CHAUMARTIN Anik, Commissaire aux comptes suppléant Partant : Pricewaterhousecoopers Audit (SA), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : KPMG S.A (SA), Commissaire aux comptes titulaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1186
Date d'ajout
28/09/2015
Description
Augmentation de capital à compter du 01/07/2015 Ancien : 75 000 EUR Nouveau : 90 660 EUR
Numéro d'observation
915
Date d'ajout
31/07/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/06/2013 : Partant : BORIS Etienne, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : CHAUMARTIN Anik, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
1136
Date d'ajout
18/09/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/06/2012 : Partant : LAYDEN Keith, Président Nouveau : BREENE Sandra, Elaine, Président
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).