Entreprise : J.M.D. ENTREPRISE - SIREN 384 972 899
Identité
(Entreprise radiée le 09/12/2016)
Dénomination
J.M.D. ENTREPRISE
Sigle
JMD SA
SIREN (siège)
384 972 899
Date d'immatriculation au RNE
02/04/1992
Fermeture de l'établissement - 38497289900023
- Date d'effet de la fermeture : 14/10/2016
Fermeture de l'établissement - 38497289900015
- Date d'effet de la fermeture : 02/01/2013
Date de fin de la personne morale
01/04/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
80000 EUR
Adresse du siège
98 RUE D EPLUCHES 95310 SAINT OUEN L'AUMONE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMMENS DAVID , SYLVAIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
SALUSTRO REYDEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Dénomination
AXCIO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/01/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38497289900015
Code APE
4222Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Activité principale
Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Adresse
8 RUE ANDRE NOUET
95330 , DOMONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/10/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38497289900023
Code APE
4222Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes opérations entrant dans le cadre des activités de transmission de donnes équipement de tous biens immobiliers ou mobiliers se rapportant à la téléphonie
Adresse
98 RUE 98 Rue D EPLUCHES
95310 , Saint Ouen l'Aumône - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
78148
Date d'ajout
25/10/2018
Description
Pli Non Distribuable SUR CONSTATATION DU GREFFIER
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15475
Date d'ajout
09/12/2016
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine Sas VINCI ENERGIES FRANCE INFRASTRUCTURES TELECOMS (RCS NANTERRE B 443 977 319) réalisée le 03/12/2016
Numéro d'observation
14842
Date d'ajout
06/12/2016
Description
Acte sous seing privé en date du 14/10/2016 décidant de la dissolution et de la transmission universelle de patrimoine de la société à l'associé unique Sas VINCI ENERGIES FRANCE INFRASTRUCTURES TELECOMS (RCS NANTERRE B 443 977 319) sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication qui a eu lieu le 02/11/2016
Numéro d'observation
11799
Date d'ajout
28/10/2016
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 23/09/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).