Entreprise : SCI DES TILLEULS - SIREN 384 964 516
Identité
(Entreprise radiée le 12/08/2024)
Dénomination
SCI DES TILLEULS
SIREN (siège)
384 964 516
Date d'immatriculation au RNE
03/04/1992
Date de fin de la personne morale
02/04/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
125300 EUR
Adresse du siège
34 CHS BRUNEHAUT 02700 CONDREN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNAVE ANDRE , LUCIEN , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1937
Commune de résidence
Condren
Nom, Prénom(s)
ROBERVAL JOSIANE , ANDREE , BERTHE , MUGUETTE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Condren
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/11/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/01/1992
Siret
38496451600015
Code APE
702C
Adresse
16 RUE VAUCANSON
02700 , TERGNIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/08/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/11/2001
Siret
38496451600023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Adresse
34 CHS BRUNEHAUT
02700 , CONDREN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5697
Date d'ajout
07/08/2024
Description
Radiation d'office du RCS de Saint-Quentin le 07/08/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Chauny a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
03/04/1992
Description
Historique : DEPOT DES ACTES : 1/4/92 LE DEMOCRATE DU 20/3/92 Modification du 22.11.2001 * AGE du 2. 11.2001 comportant réduction de capital et transfo rmation en euros, transfert du siège de TERGNIER ( 02700) 16, rue Vaucansson à CONDREN (02700) 34 cha ussée Brunehaut * Dépôt des actes au greffe le 22. 11.2001 * Le Démocrate du 9.11.2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).