Entreprise : SCI LES ALIZES - SIREN 384 936 878
Identité
Dénomination
SCI LES ALIZES
SIREN (siège)
384 936 878
Date d'immatriculation au RNE
24/03/1992
Début d’activité
16/12/2009
Date de fin de la personne morale
23/03/2091
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Achat administration la mise en valeur des biens et droits immobilier d'un appartement faisant partie d'un immeuble situé 44 rue du quai à louviers 27400
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
88902.45 EUR
Adresse du siège
50 RUE DUPONT DE L'EURE 27400 LOUVIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOULKES BRUNO , PASCAL , LOUIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Louviers
Nom, Prénom(s)
MORET MIREILLE
Nom d'usage
FOULKES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Louviers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/12/2009
Siret
38493687800022
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Achat administration la mise en valeur des biens et droits immobilier d'un appartement faisant partie d'un immeuble situé 44 rue du quai à louviers 27400
Autres Activités
Achat administration la mise en valeur des biens et droits immobilier d'un appartement faisant partie d'un immeuble situé 44 rue du quai à louviers 27400
Adresse
50 RUE DUPONT DE L'EURE
27400 , LOUVIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
16/03/1992
Siret
38493687800014
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de logements
Adresse
44 RUE DU QUAI
27400 , LOUVIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
16/03/2010
Description
: Reprise d'activité à compter du 16.12.2009. La société a été en cessation du 05.01.2001 au 15.12.2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
24/03/1992
Description
Historique des observations depuis le 24/03/1992 : JOURNAL PUBLICATEUR : L'EURE INTER
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).