Entreprise : DU VREL - SIREN 384 923 538
Identité
Dénomination
DU VREL
SIREN (siège)
384 923 538
Date d'immatriculation au RNE
08/04/1992
Début d’activité
01/04/1992
Date de fin de la personne morale
07/04/2091
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Acquisition, gestion et administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
44745 EUR
Adresse du siège
LE VREL 56390 LOCQUELTAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE MOUEL GWENAEL , MARIE-NOEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Locmaria grand champ
Nom, Prénom(s)
LE ROUX BRIGITTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Locmaria grand champ
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1992
Siret
38492353800027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion et administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine
Autres Activités
Acquisition, gestion et administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine
Adresse
LE VREL
56390 , LOCQUELTAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1992
Siret
38492353800019
Code APE
013Z
Adresse
LD BOGENCE
56390 , LOCQUELTAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2805
Date d'ajout
29/05/2018
Description
Réduction de capital à compter du 31/12/2017 Ancien : 132300 EUR Nouveau : 44745 EUR Modification relative aux associés à compter du 31/12/2017 : Partant : CAUDAL Pierrick Antoine Marie, Gérant, Associé indéfiniment responsable Partant : CAUDAL Christian Ernest Mathurin Marie, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : LE ROUX Brigitte, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).