Entreprise : POLY EMBALLAGE - SIREN 384 911 624
Identité
Dénomination
POLY EMBALLAGE
SIREN (siège)
384 911 624
Date d'immatriculation au RNE
02/04/1992
Date de fin de la personne morale
01/04/2067
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
31 BD DU GENERAL DE GAULLE 60000 BEAUVAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FREMION PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Trie-Château
Nom, Prénom(s)
HERNANDEZ JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1942
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
SKOUDY Alexis, Ludovic
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Auneuil
Nom, Prénom(s)
SNEYAERT ANDRE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1935
Commune de résidence
Beauvais
Nom, Prénom(s)
MERCIER GILLES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Amiens
Dénomination
COMPAGNIE GENERALE D'AUDIT - COGENA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Beauvais
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/03/1992
Siret
38491162400011
Code APE
252C
Origine du fonds
Création
Activité principale
La récupération de toutes matières, leur transformation et commercialisation la fabrication et le négoce de tous articles et produits en matière plastique, le stockage et le conditionnement de toutes marchandises
Adresse
31 BD 31 boulevard du général de Gaulle
60000 , Beauvais - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
13/09/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS en date du 12/09/2023 a prononcé la clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
29/04/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de BEAUVAIS en date du 04-08-2015 nommant la SCP LEBLANC LEHERICY, en la personne de Me LEHERICY Philippe, mandataire judiciaire en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
15/06/2010
Description
Par jugement du 15/06/2010, le Tribunal de Commerc e de Beauvais a nommé Mme Marie-Noelle BLAIN en qu alité de juge-commissaire en remplacement de Mr Je an VARLET.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
22/06/1994
Description
Par jugement du 21 juin 1994, le tribunal de comme rce de Beauvais a arreté le plan de cession des so ciétés SA POLY EMBALLAGES et SARL LEGUMEX ET dit q ue les actifs non cédés des autres sociétés seront réalisés selon les modalités du titre III de la l oi. Commissaire à l'exécution du plan : Me HERBAUT
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
08/06/1994
Description
Par jugement du 7 juin 1994, le tribunal de commer ce de Beauvais a reporté la date de cessation des paiements au 14 mars 1992.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
16/03/1994
Description
Par jugement du 15 mars 1994, le tribunal de comme rce de Beauvais a renouvelé la période d'observati on jusqu'au 20 septembre 1994.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
24/11/1993
Description
Par jugement du 23 novembre 1993, le tribunal de c ommerce de Beauvais a prononcé la liquidation judi ciaire de Monsieur SNEYAERT André. Liquidateur : M e HERBAUT
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
27/10/1993
Description
Par jugement du 26 octobre 1993, le tribunal de co mmerce de Beauvais a ouvert une procédure de redre ssement judiciaire à l'encontre de Monsieur SNEYAE RT André, P.D.G., demeurant 31, boulevard du Génér al de Gaulle à BEAUVAIS. Juge-commissaire : Monsie ur VARLET Administrateur judiciaire : Me MICHEL, 7 0, boulevard de la Reine - 78000 VERSAILLES. Repré sentant des créanciers : Me HERBAUT, 7, rue des Co limaçons - 60600 CLERMONT. Date cessation des paie ments : 1er mai 1993
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
15/09/1993
Description
Par jugement du 14 septembre 1993, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de red ressement judiciaire (régime général) en procédure unique avec la SA SOCIETE DE COMMERCIA- LISATION DE PRODUITS AGRICOLES ET INDUSTRIELS "COPAGRI" à D OMELIERS, la SCI DU MANOIR, 321, boulevard du Géné ral de Gaulle à BEAUVAIS, la SRL COSAREL, 321, ave nue des Etats-Unis à TOULOUSE, la SARL LEGUMEX, Va llée Bourget à SOURS. Juge-commissaire : Monsieur VARLET Représentant des créanciers : Me HERBAUT, 7 , rue des Colimaçons - 60600 CLERMONT. Administrat eur judiciaire : Me MICHEL, 70, boulevard de la Re ine - 78000 VERSAILLE. Date cessation des paiement s : 1er mai 1993 Date renvoi audience : 8 mars 199
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
02/04/1992
Description
Historique : - VENTE DU FONDS à LA SOCIETE FB EMBA LLAGES Cessation d'activite : 21 juin 1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).