Entreprise : SCI GARNIER - SIREN 384 907 937
Identité
(Entreprise radiée le 30/01/2019)
Dénomination
SCI GARNIER
SIREN (siège)
384 907 937
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Fermeture de l'établissement - 38490793700013
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2018
Date de fin de la personne morale
31/12/2061
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
50308.18 EUR
Adresse du siège
LA QUEUE DE FRESNES 61800 TINCHEBRAY-BOCAGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FRENES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARNIER PATRICK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Tinchebray-Bocage
Nom, Prénom(s)
AULAIR MARYSE
Nom d'usage
GARNIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Tinchebray-Bocage
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/02/1992
Siret
38490793700013
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition et la location d'un ensemble immobilier sis à Fresnes lieudit "la queue de Fresnes".
Adresse
La Queue de Fresnes
61800 , Tinchebray-Bocage - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Frênes
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
506
Date d'ajout
30/01/2019
Description
Radiation du RCS le 30/01/2019 avec effet au 30/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2690
Date d'ajout
14/06/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2017 : Liquidateur : GARNIER Patrick. Le siège de la liquidation est fixé à : la Queue de Fresnes - Frênes 61800 Tinchebray-Bocage. Journal d'annonces légales : Le Journal de l'Orne en date du 08/02/2017.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le tribunal de commerce de Flers a été rattaché au tribunal de commerce de Condé sur Noireau par le décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000. La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 330 000.00 frf - nouveau montant : 50 308.18 eur.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).