Entreprise : SCI ETORO - SIREN 384 854 865
Identité
Dénomination
SCI ETORO
Sigle
SCI ETORO
SIREN (siège)
384 854 865
Date d'immatriculation au RNE
27/03/1992
Début d’activité
01/03/1992
Date de fin de la personne morale
26/03/2042
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisation, mise en valeur et exploitation par bail ou autrement de tous immeubles, et toutes opérations se rapportant à l'objet
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
CHE MESTELENIA 64210 ARBONNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA FERME MESTELAN BORDA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DA SILVA RAMOS JENNA , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1995
Commune de résidence
Arbonne
Nom, Prénom(s)
DA SILVA RAMOS NELSON , ANTONIO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1990
Commune de résidence
Arbonne
Nom, Prénom(s)
DA SILVA RAMOS ROMEO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Arbonne
Nom, Prénom(s)
GALTIER STEPHANIE , MARIE , CHRISTINE
Nom d'usage
DA SILVA RAMOS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
Arbonne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1992
Siret
38485486500027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisation, mise en valeur et exploitation par bail ou autrement de tous immeubles, et toutes opérations se rapportant à l'objet
Autres Activités
Acquisation, mise en valeur et exploitation par bail ou autrement de tous immeubles, et toutes opérations se rapportant à l'objet
Adresse
CHE MESTELENIA
64210 , ARBONNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA FERME MESTELAN BORDA
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1992
Siret
38485486500019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
ESP DES GASCONS
64600 , ANGLET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES VOILES BLANCHES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
837
Date d'ajout
11/02/2008
Description
Transfert du siège social à compter du 14/12/2007 : Ancienne adresse : les Voiles Blanches 64600 Anglet Nouvelle adresse : chemin Mestelenia - la Ferme Mestelan Borda 64210 Arbonne Modification relative aux associés à compter du 14/12/2007 : ASSOCIE partant : DA SILVA RAMOS Antoine
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
836
Date d'ajout
11/02/2008
Description
Modification relative aux associés à compter du 06/06/2007 : Nouveau : DA SILVA RAMOS Jenna Marie, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : DA SILVA RAMOS Nelson Antonio, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : DA SILVA RAMOS Antoine Alfonso, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : DA SILVA RAMOS Roméo, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).