Entreprise : SCI LE VINGT-CINQ - SIREN 384 847 117
Identité
(Entreprise radiée le 19/02/2018)
Dénomination
SCI LE VINGT-CINQ
SIREN (siège)
384 847 117
Date d'immatriculation au RNE
27/04/1994
Date de fin de la personne morale
26/04/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
5 RUE DES HALLES 37000 TOURS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELECOURT OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
DELECOURT DOMINIQUE
Nom d'usage
DE DROUIN DE BOUVILLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DELECOURT PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DELECOURT ALAIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Chevigny Saint Sauveur
Nom, Prénom(s)
DELECOURT FRANCOISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/11/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/04/1994
Siret
38484711700023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
5 RUE DES HALLES
37000 , TOURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/04/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/03/1992
Siret
38484711700015
Code APE
702C
Adresse
13 RUE DU CARDINAL DE SOURDIS
79700 , MAULEON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
19/02/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 28-01-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
06/12/2017
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 26-11-2017, JOURNAL PUBLICATEUR : LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU : 28-11-2017, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
27/04/1994
Description
Historique : - DEPOT ACTES CONSTITUTIFS DEPOSES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRESSUIRE - ANC IEN SIEGE : 13 RUE DU CARDINAL DE SOURDIS 79700 MA ULEON
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).