Entreprise : FISHY'S - SIREN 384 842 910
Identité
Dénomination
FISHY'S
SIREN (siège)
384 842 910
Date d'immatriculation au RNE
31/03/1992
Date de fin de la personne morale
30/03/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
34 RUE DU COMMANDANT L HERMINIER 22190 PLERIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE LAY JEAN , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
PLERIN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1997
Siret
38484291000034
Code APE
741J
Adresse
34 RUE DU COMMANDANT L HERMINIER
22190 , PLERIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/12/1991
Siret
38484291000018
Enseigne
FISHY'S
Code APE
522E
Origine du fonds
Achat
Activité principale
POISSONNERIE
Code APRM
4723ZP - Préparation de poissons, crustacés et mollusques
Adresse
35 RUE CENTRE COMMERCIAL DE LA CROIX ST LAMBERT
22000 , Saint-Brieuc - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT BRIEUC
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/01/1993
Siret
38484291000026
Enseigne
POISSONNERIE DE GOUEDIC
Code APE
522E
Adresse
28 RUE DE GOUEDIC
22000 , SAINT-BRIEUC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/04/2023
Description
Dissolution à compter du 31/12/2004 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2004, siège de la liquidation : 34 Rue DU COMMANDANT L'HERMINIER - ST LAURENT DE LA MER 22190 Plérin
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4188
Date d'ajout
21/10/2005
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE. NOMINATION DE MR JEAN-PIERRE LE LAY EN QUALITE DE LIQUIDATEUR. SIEGE DE LIQUIDATION: 34 RUE DU COMMANDANT L'HERMINIER (22190) PLERIN. Date d'effet : 31/12/2004
Numéro d'observation
563
Date d'ajout
15/02/2005
Description
VENTE DU FONDS SIS A SAINT BRIEUC (22000) CENTRE COMMERCIAL DE LA CROIX SAINT LAMBERT A MR LOIC LE TYRANT. LA SOCIETE DEVIENT SANS ACTIVITE. Date d'effet : 31/12/2004
Numéro d'observation
2615
Date d'ajout
10/09/1997
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE PLERIN 22190, 65 RUE DE LA TOUR A PLERIN 22190, 34 RUE DU COMMANDANT L'HERMINIER A COMPTER DU :01/07/97
Numéro d'observation
2614
Date d'ajout
10/09/1997
Description
SUPPRESSION DE L'ETABLISSEMENT SIS A SAINT BRIEUC 22000, 28 RUE DU GOUEDIC A COMPTER DU :28/02/96 ENSEIGNE : POISSONNERIE DU GOUEDIC
Numéro d'observation
843
Date d'ajout
22/03/1993
Description
ACHAT D'UN FONDS DE POISSONNERIE SIS A SAINT BRIEUC - 28 RUE DE GOUEDIC A COMPTER DU 07.01.1993. ANCIEN PROPRIETAIRE : MR LE SOUDER YVES PRIX : 150 000 FRS - INSERTION : LE PETIT BLEU DU 13.02.1993 OPPOSITIONS : ETUDE DE ME DANET NOTAIRE A PLOUAGAT ET ME BROCHEN NOTAIRE A SAINT-BRIEUC.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
A ADOPTE LE PLAN DE CESSION,RESOLUTION PLAN DE CONTITUATION
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).