Entreprise : BLEU MARINE - SIREN 384 838 868
Identité
Dénomination
BLEU MARINE
SIREN (siège)
384 838 868
Date d'immatriculation au RNE
19/03/1992
Date de fin de la personne morale
18/03/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
CALIFORNIE 97232 LE LAMENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM.CPL LOT LA TROMPEUSE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JEANJEAN FABRICE , CHANTAL , ALBERT , SIMPLICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Fort-De-France
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/03/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/02/1992
Siret
38483886800014
Code APE
5819Z - Autres activités d'édition
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TOUS TRAVAUX D'EDITION REALISATION DE TOUS TRAVAUX PUBLICITAIRES INFORMATIFS OU AUTRES RECHERCHE ET CREATION DE LOGOTYPES MAQUETTES
Adresse
immeuble Cpl ZI Californie
97232 , Le Lamentin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM.CPL LOT LA TROMPEUSE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4645
Date d'ajout
21/07/2009
Description
Modification autre CONTINUATION MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL. Date d'effet : 16/05/2008
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1672
Date d'ajout
20/04/1998
Description
Changement de gérant GERANT PARTANT : MR REYDI -GRAMOND CHARLES NOUVEAU GERANT : MR JEANJEAN FABRICE. A DATER DU 03/02/98
Numéro d'observation
1984
Date d'ajout
12/06/1995
Description
Changement de gérant ANCIENNE MME ASSIER DE POMPIGNAN DELPHINE NOUVEAU MR REYDI CHARLES HUBERT A DATER DU 28/04/95
Numéro d'observation
1755
Date d'ajout
23/05/1995
Description
Cession de parts MR HUYGHUES DESPOINTES CLAUDE ET MR REYDI CHARLES-HUBERT CEDENT A LA SOCIETE FJ COMMUNICATION A DATER DU 09/08/94
Numéro d'observation
3007
Date d'ajout
01/10/1992
Description
Changement de gérant ANCIENNE GERANTE MME ARCELIN SANDRINE NOUVELLE GERANTE MME ASSIER DE POMPIGNAN DELPHINE CESSION DE PARTS DE MME ARCELIN SANDRINE A MME DELPHINE ASSIER DE POMPIGNAN A COMPTER DU 31/08/92
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).