Entreprise : EURL MARCOS - SIREN 384 829 594
Identité
Dénomination
EURL MARCOS
SIREN (siège)
384 829 594
Date d'immatriculation au RNE
03/09/1993
Début d’activité
03/02/1992
Date de fin de la personne morale
02/09/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
La prise et la gestion, sous toutes formes, de toutes participations et tous intérêts dans des sociétés industrielles, commerciales, La prise et la gestion, sous toutes formes, de toutes participations et tous intérêts dans des sociétés ayant pour vocation la détention et/ou la gestion de biens immobiliers, ou l'exercice d'une activité libérale, dans le respect des conditions légales et règlementaires
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
16000000 EUR
Adresse du siège
119 B BD MURAT 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARCOS ELIE , ASSAD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/02/1992
Siret
38482959400025
Nom commercial
MARC TOUR
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La prise et la gestion, sous toutes formes, de toutes participations et tous intérêts dans des sociétés industrielles, commerciales, La prise et la gestion, sous toutes formes, de toutes participations et tous intérêts dans des sociétés ayant pour vocation la détention et/ou la gestion de biens immobiliers, ou l'exercice d'une activité libérale, dans le respect des conditions légales et règlementaires
Adresse
119 B BD MURAT
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/02/1992
Siret
38482959400017
Code APE
703A
Adresse
43 RTE DE BONDY
93600 , AULNAY-SOUS-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
48480
Date d'ajout
29/11/2001
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 29/06/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
03/09/1993
Description
AUCUNE ACTIVITE N'EST CONSERVEE A L'ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).