Entreprise : SILVATEC - SIREN 384 810 925
Identité
Dénomination
SILVATEC
SIREN (siège)
384 810 925
Date d'immatriculation au RNE
13/12/1993
Date de fin de la personne morale
12/12/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
133 RUE DES LOMBARDS 60680 LE FAYEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANGERER DIETER , JOHANNES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
AALBORG
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/06/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/03/1992
Siret
38481092500030
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente, location, reconditionnement, réparation, fourniture de pièces détachées et de tous matériels forestiers, neufs ou d'occasion et plus particulièrement de la totalité de la gamme présente et à venir de "silvatec" et de ses filiales.
Adresse
133 RUE 133 Rue des Lombards
60680 , Le Fayel - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/11/1993
Siret
38481092500022
Code APE
741J
Adresse
217 RUE DE BEAUVAIS
60280 , MARGNY-LES-COMPIEGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/03/1992
Siret
38481092500014
Code APE
516K
Adresse
ZONE INDUSTRIELLE
61400 , MORTAGNE-AU-PERCHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
75090
Date d'ajout
03/10/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne en date du 03/10/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Angel-Hazane représentée par Me Philippe Angel . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 03/10/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
40230
Date d'ajout
25/02/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne en date du 25/02/2015 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2015J00036 désigne liquidateur SCP Angel-Hazane représentée par Me Philippe Angel 1 Rue des Bonnetiers 60200 Compiègne
Numéro d'observation
39057
Date d'ajout
28/01/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne , prononce en date du 28/01/2015 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2015J00036 , date de cessation des paiements le 18/09/2014 désigne Mandataire judiciaire SCP Angel-Hazane représentée par Me Philippe Angel 1 Rue des Bonnetiers 60200 Compiègne , , et ouvre une période d'observation expirant le 28/07/2015 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
13/12/1993
Description
Historique des observations depuis le 13/12/1993 : CETTE SOCIETE TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL DE MORTAGNE AU PERCHE Z.I. A MARGNY LES COMPIEGNE A COMPTER DU 2 NOVEMBRE 1993 DEPOT AU GREFFE DU 2 DECEMBRE 1993 PICARDIE LA GAZETTE DU 9 NOVEMBRE 1993 - DU 25 septembre 2002 : inscription modificative : Ancien siège social au 1er juillet 2001 : MARGNY LES COMPIEGNE 217 rue de Beauvais
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).